DANIJEL ČOLOVIĆ
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.06.2019 |
Adresa: |
Paraćin, Drenovac, bez ulice, bez čísla |
|
DANIJEL ČOLOVIĆ
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.06.2019 |
Adresa: |
Paraćin, Drenovac, bez ulice, bez čísla, bez ulice, bez čísla, Paraćin, Drenovac, Srbsko |
|
Ing. FRANTIŠEK DOHNAL
|
Neaktivní
od 27.06.2019
|
jednatel |
23.09.2015 |
Adresa: |
60200, 19105231, Brno, Staré Brno, Hybešova, 280, 39 |
|
Ing. FRANTIŠEK DOHNAL
|
Neaktivní
od 27.06.2019
|
jednatel |
23.09.2015 |
Adresa: |
60200, 19105231, Brno-město, Brno, Staré Brno, Hybešova, 280, 39, Hybešova 280/39, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Ing. František Dohnal
|
Neaktivní
od 24.07.2012
|
jednatel |
24.07.2012 |
Adresa: |
62300, 19382332, Brno-město, Brno, Borodinova, 2 |
|
Ing. FRANTIŠEK DOHNAL
|
Neaktivní
od 23.09.2015
|
jednatel |
24.07.2012 |
Adresa: |
60200, 19105231, Brno, Staré Brno, Hybešova, 280, 39 |
|
Ing. František Dohnal
|
Neaktivní
od 24.07.2012
|
jednatel |
24.07.2012 |
Adresa: |
62300, 19382332, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 308, 2, Borodinova 308/2, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. FRANTIŠEK DOHNAL
|
Neaktivní
od 23.09.2015
|
jednatel |
24.07.2012 |
Adresa: |
60200, 19105231, Brno-město, Brno, Staré Brno, Hybešova, 280, 39, Hybešova 280/39, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Věra Dohnalová
|
Neaktivní
od 24.07.2012
|
jednatel |
30.10.2007 |
Adresa: |
62300, 19382332, Brno, Borodinova, 308/2 |
|
VĚRA DOHNALOVÁ
|
Neaktivní
od 24.07.2012
|
jednatel |
30.10.2007 |
Adresa: |
62300, 19382332, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 308, 2, Borodinova 308/2, Kohoutovice, 62300 Brno |
|