KAREL NAVARA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.11.2021 |
Adresa: |
60300, 25084364, Brno-město, Brno, Pisárky, Pisárecká, 269, 6 |
|
KAREL NAVARA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
01.11.2021 |
Adresa: |
60300, 25084364, Brno-město, Brno, Pisárky, Pisárecká, 269, 6, Pisárecká 269/6, Pisárky, 60300 Brno |
|
Ing. KAREL NÁVARA
|
Neaktivní
od 04.06.2015
|
člen představenstva |
24.06.2014 |
Adresa: |
37315, 25482327, Nová Ves, Nová Ves, 105 |
|
KAREL NAVARA
|
Neaktivní
od 01.11.2021
|
předseda představenstva |
24.06.2014 |
Adresa: |
60300, 25084364, Brno, Pisárky, Pisárecká, 269, 6 |
|
Ing. KAREL NÁVARA
|
Neaktivní
od 04.06.2015
|
člen představenstva |
24.06.2014 |
Adresa: |
37315, 25482327, České Budějovice, Nová Ves, Nová Ves, 105, č.p. 105, 37315 Nová Ves |
|
KAREL NAVARA
|
Neaktivní
od 01.11.2021
|
předseda představenstva |
24.06.2014 |
Adresa: |
60300, 25084364, Brno-město, Brno, Pisárky, Pisárecká, 269, 6, Pisárecká 269/6, Pisárky, 60300 Brno |
|
Ing. VLADIMÍR NEZNAL
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
člen představenstva |
17.10.2013 |
Adresa: |
62500, 19561130, Brno, Starý Lískovec, Valašská, 232, 7 |
|
Ing. Vladimír Neznal
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
člen představenstva |
17.10.2013 |
Adresa: |
62500, 19561130, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Valašská, 232, 7, Valašská 232/7, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
KAREL NAVARA
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
předseda představenstva |
06.09.2013 |
Adresa: |
60300, 25084364, Brno, Pisárky, Pisárecká, 269, 6 |
|
KAREL NAVARA
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
předseda představenstva |
06.09.2013 |
Adresa: |
60300, 25084364, Brno-město, Brno, Pisárky, Pisárecká, 269, 6, Pisárecká 269/6, Pisárky, 60300 Brno |
|
Karel Navara
|
Neaktivní
od 06.09.2013
|
předseda představenstva |
24.09.2008 |
Adresa: |
60300, 25084364, Brno, Pisárecká, 6 |
|
Ing. Vladimír Neznal
|
Neaktivní
od 17.10.2013
|
člen představenstva |
24.09.2008 |
Adresa: |
62500, 19561130, Brno, Valašská, 7 |
|
Ing. Karel Návara
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
člen představenstva |
24.09.2008 |
Adresa: |
37315, České Budějovice, Nová Ves, 105 |
|
KAREL NAVARA
|
Neaktivní
od 06.09.2013
|
předseda představenstva |
24.09.2008 |
Adresa: |
60300, 25084364, Brno-město, Brno, Pisárky, Pisárecká, 269, 6, Pisárecká 269/6, Pisárky, 60300 Brno |
|
Ing. Vladimír Neznal
|
Neaktivní
od 17.10.2013
|
člen představenstva |
24.09.2008 |
Adresa: |
62500, 19561130, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Valašská, 232, 7, Valašská 232/7, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Ing. Karel Návara
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
člen představenstva |
24.09.2008 |
Adresa: |
105, České Budějovice, Nová Ves, 37315, Nová Ves 105, 37315 České Budějovice, Česká republika |
|
Ing. Jan Mikulášek
|
Neaktivní
od 24.09.2008
|
předseda představenstva |
13.11.2007 |
Adresa: |
70030, 3280667, Ostrava, Zábřeh, Moravská, 2873/118 |
|
Ing. František Binek
|
Neaktivní
od 24.09.2008
|
člen představenstva |
13.11.2007 |
Adresa: |
73924, 14151006, Krmelín, V Zahradách, 320 |
|
Martin Rosinek
|
Neaktivní
od 24.09.2008
|
člen představenstva |
13.11.2007 |
Adresa: |
62500, 19215801, Brno, Arménská, 505/9 |
|
Ing. Jan Mikulášek
|
Neaktivní
od 24.09.2008
|
předseda představenstva |
13.11.2007 |
Adresa: |
70030, 3280667, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Moravská, 2873, 118, Moravská 2873/118, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. František Binek
|
Neaktivní
od 24.09.2008
|
člen představenstva |
13.11.2007 |
Adresa: |
73924, 14151006, Frýdek-Místek, Krmelín, Krmelín, V Zahradách, 320, V Zahradách 320, 73924 Krmelín |
|
Martin Rosinek
|
Neaktivní
od 24.09.2008
|
člen představenstva |
13.11.2007 |
Adresa: |
62500, 19215801, Brno-město, Brno, Bohunice, Arménská, 505, 9, Arménská 505/9, Bohunice, 62500 Brno |
|