JAROSLAVA ZALABOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2016
|
předseda výboru |
29.07.2015 |
Adresa: |
66491, 23950706, Ivančice, Letkovice, Dlouhá, 37, 8 |
|
JAN ŠPAČEK
|
Neaktivní
od 10.09.2016
|
místopředseda výboru |
29.07.2015 |
Adresa: |
67401, 18767052, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 582, 11 |
|
ANNA ADAMOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2016
|
člen výboru |
29.07.2015 |
Adresa: |
67401, 18767010, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 578, 19 |
|
LIBUŠE DLAPKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2016
|
člen výboru |
29.07.2015 |
Adresa: |
67401, 18767044, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 581, 13 |
|
JOSEF TÁBORSKÝ
|
Neaktivní
od 10.09.2016
|
člen výboru |
29.07.2015 |
Adresa: |
67401, 18767036, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 580, 15 |
|
JAROSLAVA ZALABOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2016
|
předseda výboru |
29.07.2015 |
Adresa: |
66491, 23950706, Brno-venkov, Ivančice, Letkovice, Dlouhá, 37, 8, Dlouhá 37/8, Letkovice, 66491 Ivančice |
|
JAN ŠPAČEK
|
Neaktivní
od 10.09.2016
|
místopředseda výboru |
29.07.2015 |
Adresa: |
67401, 18767052, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 582, 11, Modřínová 582/11, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
ANNA ADAMOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2016
|
člen výboru |
29.07.2015 |
Adresa: |
67401, 18767010, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 578, 19, Modřínová 578/19, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
LIBUŠE DLAPKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2016
|
člen výboru |
29.07.2015 |
Adresa: |
67401, 18767044, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 581, 13, Modřínová 581/13, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
JOSEF TÁBORSKÝ
|
Neaktivní
od 10.09.2016
|
člen výboru |
29.07.2015 |
Adresa: |
67401, 18767036, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 580, 15, Modřínová 580/15, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
JAROSLAVA ZALABOVÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
předseda |
13.03.2015 |
Adresa: |
66491, 23950706, Brno-venkov, Ivančice, Letkovice, Dlouhá, 37, 8 |
|
JAROSLAVA ZALABOVÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
předseda |
13.03.2015 |
Adresa: |
66491, 23950706, Brno-venkov, Ivančice, Letkovice, Dlouhá, 37, 8, Dlouhá 37/8, Letkovice, 66491 Ivančice |
|
JOSEF TÁBORSKÝ
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
člen |
20.12.2013 |
Adresa: |
67401, 18767036, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 580, 15 |
|
JOSEF TÁBORSKÝ
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
člen |
20.12.2013 |
Adresa: |
67401, 18767036, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 580, 15, Modřínová 580/15, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
Ing. Jiří Solař
|
Neaktivní
od 20.12.2013
|
člen |
19.12.2012 |
Adresa: |
67401, 18767036, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 580, 15 |
|
Jaroslava Zalabová
|
Neaktivní
od 13.03.2015
|
předseda |
19.12.2012 |
Adresa: |
67401, 18767028, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 579, 17 |
|
JAN ŠPAČEK
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
místopředseda |
19.12.2012 |
Adresa: |
67401, 18767052, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 582, 11 |
|
ANNA ADAMOVÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
člen |
19.12.2012 |
Adresa: |
67401, 18767010, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 578, 19 |
|
LIBUŠE DLAPKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
člen |
19.12.2012 |
Adresa: |
67401, 18767044, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 581, 13 |
|
Ing. Jiří Solař
|
Neaktivní
od 20.12.2013
|
člen |
19.12.2012 |
Adresa: |
67401, 18767036, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 580, 15, Modřínová 580/15, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
Jaroslava Zalabová
|
Neaktivní
od 13.03.2015
|
předseda |
19.12.2012 |
Adresa: |
67401, 18767028, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 579, 17, Modřínová 579/17, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
JAN ŠPAČEK
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
místopředseda |
19.12.2012 |
Adresa: |
67401, 18767052, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 582, 11, Modřínová 582/11, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
ANNA ADAMOVÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
člen |
19.12.2012 |
Adresa: |
67401, 18767010, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 578, 19, Modřínová 578/19, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
LIBUŠE DLAPKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
člen |
19.12.2012 |
Adresa: |
67401, 18767044, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 581, 13, Modřínová 581/13, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
Jaroslava Zalabová
|
Neaktivní
od 19.12.2012
|
předseda výboru |
22.11.2007 |
Adresa: |
67401, 18767028, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 579/17 |
|
Jan Špaček
|
Neaktivní
od 19.12.2012
|
místopředseda výboru |
22.11.2007 |
Adresa: |
67401, 18767028, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 579/17 |
|
Anna Adamová
|
Neaktivní
od 19.12.2012
|
člen výboru |
22.11.2007 |
Adresa: |
67401, 18767010, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 578/19 |
|
Ing. Jiří Solař
|
Neaktivní
od 19.12.2012
|
člen výboru |
22.11.2007 |
Adresa: |
67401, 18767036, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 580/15 |
|
Libuše Dlapková
|
Neaktivní
od 19.12.2012
|
člen výboru |
22.11.2007 |
Adresa: |
67401, 18767044, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 581/13 |
|
Jaroslava Zalabová
|
Neaktivní
od 19.12.2012
|
předseda výboru |
22.11.2007 |
Adresa: |
67401, 18767028, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 579, 17, Modřínová 579/17, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
Jan Špaček
|
Neaktivní
od 19.12.2012
|
místopředseda výboru |
22.11.2007 |
Adresa: |
67401, 18767028, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 579, 17, Modřínová 579/17, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
ANNA ADAMOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2012
|
člen výboru |
22.11.2007 |
Adresa: |
67401, 18767010, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 578, 19, Modřínová 578/19, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
Ing. Jiří Solař
|
Neaktivní
od 19.12.2012
|
člen výboru |
22.11.2007 |
Adresa: |
67401, 18767036, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 580, 15, Modřínová 580/15, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
LIBUŠE DLAPKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2012
|
člen výboru |
22.11.2007 |
Adresa: |
67401, 18767044, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Modřínová, 581, 13, Modřínová 581/13, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|