MICHAL PUMMER
|
Aktivní
|
jednatel |
01.10.2017 |
Adresa: |
61200, 75656523, Brno-město, Brno, Sadová, Vlasty Fialové, 114, 17 |
|
MICHAL PUMMER
|
Aktivní
|
jednatel |
01.10.2017 |
Adresa: |
61200, 75656523, Brno-město, Brno, Sadová, Vlasty Fialové, 114, 17, Vlasty Fialové 114/17, Sadová, 61200 Brno |
|
MICHAL PUMMER
|
Neaktivní
od 01.10.2017
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
68801, 5010594, Uherský Brod, Uherský Brod, Dělnická, 923 |
|
MICHAL PUMMER
|
Neaktivní
od 01.10.2017
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
68801, 5010594, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Dělnická, 923, Dělnická 923, 68801 Uherský Brod |
|
Michal Pummer
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
31.01.2008 |
Adresa: |
68801, 5010594, Uherský Brod, Dělnická, 923 |
|
MICHAL PUMMER
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
31.01.2008 |
Adresa: |
68801, 5010594, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Dělnická, 923, Dělnická 923, 68801 Uherský Brod |
|
Michal Pummer
|
Neaktivní
od 31.01.2008
|
jednatel |
28.11.2007 |
Adresa: |
68801, 5019362, Uherský Brod, Šaripova, 1805 |
|
Michal Pummer
|
Neaktivní
od 31.01.2008
|
jednatel |
28.11.2007 |
Adresa: |
68801, 5019362, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Šaripova, 1805, Šaripova 1805, 68801 Uherský Brod |
|