Ing. VERONIKA SMELÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
25.07.2023 |
Adresa: |
68201, 13924265, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Smetanovo nábřeží, 510, 21, Smetanovo nábřeží 510/21, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
EVA ŠUGÁRKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
25.07.2023 |
Adresa: |
68201, 13924257, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Smetanovo nábřeží, 509, 19, Smetanovo nábřeží 509/19, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
Ing. MILAN HOUŠKA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
25.07.2023 |
Adresa: |
68201, 13924265, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Smetanovo nábřeží, 510, 21, Smetanovo nábřeží 510/21, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
ZDEŇKA SKALIČANOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
17.02.2017 |
Adresa: |
68201, 13924257, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Smetanovo nábřeží, 509, 19 |
|
Ing. MILAN KADĚRA
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.02.2017 |
Adresa: |
68201, 13924273, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Smetanovo nábřeží, 511, 23 |
|
MARIE KORECKÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.02.2017 |
Adresa: |
68201, 13924273, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Smetanovo nábřeží, 511, 23 |
|
ZDEŇKA SKALIČANOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2023
|
místopředseda výboru |
17.02.2017 |
Adresa: |
68201, 13924257, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Smetanovo nábřeží, 509, 19, Smetanovo nábřeží 509/19, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
Ing. MILAN KADĚRA
|
Neaktivní
od 25.07.2023
|
člen výboru |
17.02.2017 |
Adresa: |
68201, 13924273, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Smetanovo nábřeží, 511, 23, Smetanovo nábřeží 511/23, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
MARIE KORECKÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2023
|
předseda výboru |
17.02.2017 |
Adresa: |
68201, 13924273, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Smetanovo nábřeží, 511, 23, Smetanovo nábřeží 511/23, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
ZDEŇKA SKALIČANOVÁ
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
místopředseda výboru |
19.08.2014 |
Adresa: |
68201, 13924257, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Smetanovo nábřeží, 509, 19 |
|
Ing. MILAN KADĚRA
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
člen výboru |
19.08.2014 |
Adresa: |
68201, 13924273, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Smetanovo nábřeží, 511, 23 |
|
MARIE KORECKÁ
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
předseda vyboru |
19.08.2014 |
Adresa: |
68201, 13924273, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Smetanovo nábřeží, 511, 23 |
|
ZDEŇKA SKALIČANOVÁ
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
místopředseda výboru |
19.08.2014 |
Adresa: |
68201, 13924257, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Smetanovo nábřeží, 509, 19, Smetanovo nábřeží 509/19, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
Ing. MILAN KADĚRA
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
člen výboru |
19.08.2014 |
Adresa: |
68201, 13924273, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Smetanovo nábřeží, 511, 23, Smetanovo nábřeží 511/23, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
MARIE KORECKÁ
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
předseda vyboru |
19.08.2014 |
Adresa: |
68201, 13924273, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Smetanovo nábřeží, 511, 23, Smetanovo nábřeží 511/23, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
Ing. Milan Kaděra
|
Neaktivní
od 19.08.2014
|
předseda výboru |
21.12.2007 |
Adresa: |
68201, 13924273, Vyškov, Smetanovo nábřeží, 511/23 |
|
Marie Korecká
|
Neaktivní
od 19.08.2014
|
místopředseda výboru |
21.12.2007 |
Adresa: |
68201, 13924273, Vyškov, Smetanovo nábřeží, 511/23 |
|
Jaroslav Dadák
|
Neaktivní
od 19.08.2014
|
člen výboru |
21.12.2007 |
Adresa: |
68201, 13924257, Vyškov, Smetanovo nábřeží, 509/19 |
|
Ing. MILAN KADĚRA
|
Neaktivní
od 19.08.2014
|
předseda výboru |
21.12.2007 |
Adresa: |
68201, 13924273, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Smetanovo nábřeží, 511, 23, Smetanovo nábřeží 511/23, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
MARIE KORECKÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2014
|
místopředseda výboru |
21.12.2007 |
Adresa: |
68201, 13924273, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Smetanovo nábřeží, 511, 23, Smetanovo nábřeží 511/23, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
Jaroslav Dadák
|
Neaktivní
od 19.08.2014
|
člen výboru |
21.12.2007 |
Adresa: |
68201, 13924257, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Smetanovo nábřeží, 509, 19, Smetanovo nábřeží 509/19, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|