MARTIN KOVÁŘ
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.12.2018 |
Adresa: |
73601, 24872954, Karviná, Havířov, Šumbark, Střední, 504, 3 |
|
MARTIN KOVÁŘ
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.12.2018 |
Adresa: |
73601, 24872954, Karviná, Havířov, Šumbark, Střední, 504, 3, Střední 504/3, Šumbark, 73601 Havířov |
|
MARTIN KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 20.12.2018
|
jednatel |
25.07.2014 |
Adresa: |
73601, 24872954, Havířov, Šumbark, Střední, 504, 3 |
|
MARTIN KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 20.12.2018
|
jednatel |
25.07.2014 |
Adresa: |
73601, 24872954, Karviná, Havířov, Šumbark, Střední, 504, 3, Střední 504/3, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Miroslav Kovář
|
Neaktivní
od 29.02.2008
|
jednatel |
22.02.2006 |
Adresa: |
78313, 16175981, Liboš, 147 |
|
Martin Kovář
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
jednatel |
22.02.2006 |
Adresa: |
73541, 18167543, Petřvald, Kovalčíkova, 819 |
|
Miroslav Kovář
|
Neaktivní
od 29.02.2008
|
jednatel |
22.02.2006 |
Adresa: |
78313, 16175981, Olomouc, Liboš, Liboš, 147, č.p. 147, 78313 Liboš |
|
Martin Kovář
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
jednatel |
22.02.2006 |
Adresa: |
73541, 18167543, Karviná, Petřvald, Petřvald, Kovalčíkova, 819, Kovalčíkova 819, 73541 Petřvald |
|