PAVEL SCHWARZER
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2018 |
Adresa: |
78823, 5850398, Šumperk, Jindřichov, Nové Losiny, 16 |
|
PAVEL SCHWARZER
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2018 |
Adresa: |
78823, 5850398, Šumperk, Jindřichov, Nové Losiny, 16, Nové Losiny 16, 78823 Jindřichov |
|
JIŘÍ VOLF
|
Aktivní
|
jednatel |
13.02.2014 |
Adresa: |
77900, 23280140, Olomouc, Hodolany, Dvorská, 614, 3 |
|
JIŘÍ VOLF
|
Aktivní
|
jednatel |
13.02.2014 |
Adresa: |
77900, 23280140, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Dvorská, 614, 3, Dvorská 614/3, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
PAVEL SCHWARZER
|
Neaktivní
od 02.11.2018
|
jednatel |
21.12.2013 |
Adresa: |
78833, 5836549, Hanušovice, Hanušovice, Hlavní, 73 |
|
PAVEL SCHWARZER
|
Neaktivní
od 02.11.2018
|
jednatel |
21.12.2013 |
Adresa: |
78833, 5836549, Šumperk, Hanušovice, Hanušovice, Hlavní, 73, Hlavní 73, 78833 Hanušovice |
|
Petr Tysoň
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
jednatel |
28.04.2006 |
Adresa: |
78833, 5840287, Hanušovice, Na Holbě, 488 |
|
Pavel Schwarzer
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
jednatel |
28.04.2006 |
Adresa: |
78833, 5836549, Hanušovice, Hlavní, 73 |
|
PETR TYSOŇ
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
jednatel |
28.04.2006 |
Adresa: |
78833, 5840287, Šumperk, Hanušovice, Hanušovice, Na Holbě, 488, Na Holbě 488, 78833 Hanušovice |
|
PAVEL SCHWARZER
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
jednatel |
28.04.2006 |
Adresa: |
78833, 5836549, Šumperk, Hanušovice, Hanušovice, Hlavní, 73, Hlavní 73, 78833 Hanušovice |
|