VLASTIMIL VLČEK
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
místopředseda představenstva |
08.02.2014 |
Adresa: |
36001, 27427463, Jenišov, Pod Rohem, Horská, 26 |
|
VLASTIMIL VLČEK
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
místopředseda představenstva |
08.02.2014 |
Adresa: |
36001, 27427463, Karlovy Vary, Jenišov, Pod Rohem, Horská, 26, Horská 26, Pod Rohem, 36001 Jenišov |
|
RNDr. Vladimír Hanák
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
člen představenstva |
02.11.2012 |
Adresa: |
36471, Andělská Hora, 210 |
|
RNDr. VLADIMÍR HANÁK
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
člen představenstva |
02.11.2012 |
Adresa: |
36471, 40386694, Karlovy Vary, Andělská Hora, Andělská Hora, 210, č.p. 210, 36471 Andělská Hora |
|
RNDr. Vladimír Hanák
|
Neaktivní
od 02.11.2012
|
člen představenstva |
22.11.2011 |
Adresa: |
36005, 20691114, Karlovy Vary, Rybáře, U Koupaliště, 916, 9 |
|
Vlastimil Vlček
|
Neaktivní
od 08.02.2014
|
místopředseda představenstva |
22.11.2011 |
Adresa: |
36211, Jenišov, Pod Rohem, Horská, 26 |
|
Dušan Materna
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
předseda představenstva |
22.11.2011 |
Adresa: |
36001, 20738480, Karlovy Vary, Moskevská, 1010, 18 |
|
RNDr. Vladimír Hanák
|
Neaktivní
od 02.11.2012
|
člen představenstva |
22.11.2011 |
Adresa: |
36005, 20691114, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, U Koupaliště, 916, 9, U Koupaliště 916/9, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
VLASTIMIL VLČEK
|
Neaktivní
od 08.02.2014
|
místopředseda představenstva |
22.11.2011 |
Adresa: |
36001, 27427463, Karlovy Vary, Jenišov, Pod Rohem, Horská, 26, Horská 26, Pod Rohem, 36001 Jenišov |
|
Dušan Materna
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
předseda představenstva |
22.11.2011 |
Adresa: |
36001, 20738480, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Moskevská, 1010, 18, Moskevská 1010/18, 36001 Karlovy Vary |
|
Ing. Ladislav Braun
|
Neaktivní
od 22.11.2011
|
místopředseda představenstva |
26.02.2008 |
Adresa: |
36001, 11935294, Jenišov, 52 |
|
Ing. Ladislav Braun
|
Neaktivní
od 22.11.2011
|
místopředseda představenstva |
26.02.2008 |
Adresa: |
36001, 11935294, Karlovy Vary, Jenišov, Jenišov, 52, č.p. 52, 36001 Jenišov |
|
Ing. Ladislav Braun
|
Neaktivní
od 26.02.2008
|
člen představenstva |
22.08.2006 |
Adresa: |
36001, 11935294, Jenišov, 52 |
|
Dušan Materna
|
Neaktivní
od 22.11.2011
|
předseda představenstva |
22.08.2006 |
Adresa: |
36001, 20738480, Karlovy Vary, Moskevská, 1010/18 |
|
RNDr. Vladimír Hanák
|
Neaktivní
od 22.11.2011
|
člen představenstva |
22.08.2006 |
Adresa: |
36005, 20691114, Karlovy Vary, Rybáře, U Koupaliště, 916/9 |
|
Ing. Ladislav Braun
|
Neaktivní
od 26.02.2008
|
člen představenstva |
22.08.2006 |
Adresa: |
36001, 11935294, Karlovy Vary, Jenišov, Jenišov, 52, č.p. 52, 36001 Jenišov |
|
Dušan Materna
|
Neaktivní
od 22.11.2011
|
předseda představenstva |
22.08.2006 |
Adresa: |
36001, 20738480, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Moskevská, 1010, 18, Moskevská 1010/18, 36001 Karlovy Vary |
|
RNDr. Vladimír Hanák
|
Neaktivní
od 22.11.2011
|
člen představenstva |
22.08.2006 |
Adresa: |
36005, 20691114, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, U Koupaliště, 916, 9, U Koupaliště 916/9, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 22.08.2006
|
předseda představenstva |
20.06.2006 |
Adresa: |
73514, 16989686, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757 |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 22.08.2006
|
předseda představenstva |
20.06.2006 |
Adresa: |
73514, 16989686, Karviná, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757, Kpt. Jaroše 757, Lutyně, 73514 Orlová |
|