PETR ŠEDIVEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.05.2024 |
Adresa: |
26901, 8663084, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, V Lukách, 2163, V Lukách 2163, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
KAREL HRUZÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
72527, 3309657, Ostrava-město, Ostrava, Plesná, 17. listopadu, 94, 10 |
|
Ing. JANA ŠKRABALOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
70800, 3300871, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 1760, 27 |
|
JARMILA PLEVOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
70900, 3335887, Ostrava, Nová Ves, U Boříka, 147, 414 |
|
KAREL HRUZÍK
|
Neaktivní
od 22.05.2024
|
Jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
72527, 3309657, Ostrava-město, Ostrava, Plesná, 17. listopadu, 94, 10, 17. listopadu 94/10, Plesná, 72527 Ostrava |
|
Ing. JANA ŠKRABALOVÁ
|
Neaktivní
od 22.05.2024
|
Jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
70800, 3300871, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 1760, 27, Slavíkova 1760/27, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JARMILA PLEVOVÁ
|
Neaktivní
od 22.05.2024
|
Jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
70900, 3335887, Ostrava-město, Ostrava, Nová Ves, U Boříka, 147, 414, U Boříka 147/414, Nová Ves, 70900 Ostrava |
|
Ing. JANA ŠKRABALOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
05.02.2014 |
Adresa: |
70800, 3300871, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 1760, 27 |
|
JARMILA PLEVOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
05.02.2014 |
Adresa: |
70900, 3335887, Ostrava, Nová Ves, U Boříka, 147, 414 |
|
JARMILA PLEVOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
05.02.2014 |
Adresa: |
70900, 3335887, Ostrava-město, Ostrava, Nová Ves, U Boříka, 147, 414, U Boříka 147/414, Nová Ves, 70900 Ostrava |
|
Ing. JANA ŠKRABALOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
05.02.2014 |
Adresa: |
70800, 3300871, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 1760, 27, Slavíkova 1760/27, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Jana Škrabalová
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
jednatel |
09.10.2006 |
Adresa: |
3300871, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 1760 |
|
Jarmila Plevová
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
jednatel |
09.10.2006 |
Adresa: |
3335887, Ostrava, Nová Ves, U Boříka, 414 |
|
Karel Hruzík
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
09.10.2006 |
Adresa: |
Ostrava, Plesná, 94 |
|
JARMILA PLEVOVÁ
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
jednatel |
09.10.2006 |
Adresa: |
70900, 3335887, Ostrava-město, Ostrava, Nová Ves, U Boříka, 147, 414, U Boříka 147/414, Nová Ves, 70900 Ostrava |
|
Ing. JANA ŠKRABALOVÁ
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
jednatel |
09.10.2006 |
Adresa: |
70800, 3300871, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 1760, 27, Slavíkova 1760/27, Poruba, 70800 Ostrava |
|
KAREL HRUZÍK
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
09.10.2006 |
Adresa: |
72527, 3309657, Ostrava-město, Ostrava, Plesná, 17. listopadu, 94, 10, 17. listopadu 94/10, Plesná, 72527 Ostrava |
|
Ing. Pavel Hruzík
|
Neaktivní
od 09.10.2006
|
jednatel |
28.06.2006 |
Adresa: |
3309657, Ostrava, Plesná, 26. dubna, 94/10 |
|
Kateřina Dombrovská
|
Neaktivní
od 09.10.2006
|
jednatel |
28.06.2006 |
Adresa: |
3141535, Ostrava, Heřmanice, Záblatská, 162/10 |
|
Karel Pleva
|
Neaktivní
od 09.10.2006
|
jednatel |
28.06.2006 |
Adresa: |
26450691, Ostrava, Nová Ves, Knížecí, 242/15 |
|
Ing. PAVEL HRUZÍK
|
Neaktivní
od 09.10.2006
|
jednatel |
28.06.2006 |
Adresa: |
72527, 3309657, Ostrava-město, Ostrava, Plesná, 17. listopadu, 94, 10, 17. listopadu 94/10, Plesná, 72527 Ostrava |
|
Kateřina Dombrovská
|
Neaktivní
od 09.10.2006
|
jednatel |
28.06.2006 |
Adresa: |
71300, 3141535, Ostrava-město, Ostrava, Heřmanice, Záblatská, 162, 10, Záblatská 162/10, Heřmanice, 71300 Ostrava |
|
Karel Pleva
|
Neaktivní
od 09.10.2006
|
jednatel |
28.06.2006 |
Adresa: |
70900, 26450691, Ostrava-město, Ostrava, Nová Ves, Knížecí, 242, 15, Knížecí 242/15, Nová Ves, 70900 Ostrava |
|