Ing. LADISLAV SOROČIN
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2020 |
Adresa: |
73904, 14188147, Frýdek-Místek, Morávka, Morávka, 454 |
|
Ing. LADISLAV SOROČIN
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2020 |
Adresa: |
73904, 14188147, Frýdek-Místek, Morávka, Morávka, 454, č.p. 454, 73904 Morávka |
|
Ing. LUDMILA SOROČINOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.06.2014 |
Adresa: |
73904, 14188147, Morávka, Morávka, 454 |
|
Ing. LUDMILA SOROČINOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.06.2014 |
Adresa: |
73904, 14188147, Frýdek-Místek, Morávka, Morávka, 454, č.p. 454, 73904 Morávka |
|
Ing. Ludmila Soročinová
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
jednatel |
10.09.2008 |
Adresa: |
70200, 3182835, Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní, 633/91 |
|
Ing. Ludmila Soročinová
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
jednatel |
10.09.2008 |
Adresa: |
70200, 3182835, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní, 633, 91, Nádražní 633/91, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Ludmila Divínová
|
Neaktivní
od 10.09.2008
|
jednatel |
07.02.2007 |
Adresa: |
70200, 3182835, Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní, 633/91 |
|
Ing. Ludmila Divínová
|
Neaktivní
od 10.09.2008
|
jednatel |
07.02.2007 |
Adresa: |
70200, 3182835, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní, 633, 91, Nádražní 633/91, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ludmila Divínová
|
Neaktivní
od 07.02.2007
|
jednatel |
18.07.2006 |
Adresa: |
70030, 3277615, Ostrava, Zábřeh, Výškovická, 2553/94 |
|
Ludmila Divínová
|
Neaktivní
od 07.02.2007
|
jednatel |
18.07.2006 |
Adresa: |
70030, 3277615, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Výškovická, 2553, 94, Výškovická 2553/94, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|