Ing. MARIE MIKULOVÁ
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
22.05.2020 |
Adresa: |
74901, 4327195, Opava, Vítkov, Vítkov, Mladých, 802 |
|
Ing. MARIE MIKULOVÁ
|
Aktivní
|
předseda společenství vlastníků |
22.05.2020 |
Adresa: |
74901, 4327195, Opava, Vítkov, Vítkov, Mladých, 802, Mladých 802, 74901 Vítkov |
|
MARIE MIKULOVÁ
|
Neaktivní
od 22.05.2020
|
pověřený vlastník |
24.10.2019 |
Adresa: |
74901, 4327195, Opava, Vítkov, Vítkov, Mladých, 802 |
|
MARIE MIKULOVÁ
|
Neaktivní
od 22.05.2020
|
pověřený vlastník |
24.10.2019 |
Adresa: |
74901, 4327195, Opava, Vítkov, Vítkov, Mladých, 802, Mladých 802, 74901 Vítkov |
|
MARIE MIKULOVÁ
|
Neaktivní
od 24.10.2019
|
pověřený vlastník |
13.11.2015 |
Adresa: |
74901, 4320379, Vítkov, Vítkov, Opavská, 17 |
|
MARIE MIKULOVÁ
|
Neaktivní
od 24.10.2019
|
pověřený vlastník |
13.11.2015 |
Adresa: |
74901, 4320379, Opava, Vítkov, Vítkov, Opavská, 17, Opavská 17, 74901 Vítkov |
|
MARIE MIKULOVÁ
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
pověřený vlastník |
16.03.2013 |
Adresa: |
74901, 4320379, Vítkov, Vítkov, Opavská, 17 |
|
MARIE MIKULOVÁ
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
pověřený vlastník |
16.03.2013 |
Adresa: |
74901, 4320379, Opava, Vítkov, Vítkov, Opavská, 17, Opavská 17, 74901 Vítkov |
|
ing. Marie Mikulová
|
Neaktivní
od 16.03.2013
|
pověřený vlastník |
29.07.2006 |
Adresa: |
74901, 4320379, Vítkov, Opavská, 17 |
|
ing. Marie Mikulová
|
Neaktivní
od 16.03.2013
|
pověřený vlastník |
29.07.2006 |
Adresa: |
74901, 4320379, Opava, Vítkov, Vítkov, Opavská, 17, Opavská 17, 74901 Vítkov |
|