Dipl.-Ing. DANIEL VYBÍRAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.03.2019 |
Adresa: |
73937, 74710591, Karviná, Horní Bludovice, Horní Bludovice, 783 |
|
Dipl.-Ing. DANIEL VYBÍRAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.03.2019 |
Adresa: |
73937, 74710591, Karviná, Horní Bludovice, Horní Bludovice, 783, č.p. 783, 73937 Horní Bludovice |
|
Dipl.-Ing. DANIEL VYBÍRAL
|
Neaktivní
od 04.03.2019
|
jednatel |
08.04.2016 |
Adresa: |
73937, 74710591, Karviná, Horní Bludovice, Horní Bludovice, 783 |
|
Dipl.-Ing. DANIEL VYBÍRAL
|
Neaktivní
od 04.03.2019
|
jednatel |
08.04.2016 |
Adresa: |
73937, 74710591, Karviná, Horní Bludovice, Horní Bludovice, 783, č.p. 783, 73937 Horní Bludovice |
|
Dipl.-Ing. DANIEL VYBÍRAL
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
jednatel |
08.12.2014 |
Adresa: |
73601, 24855812, Havířov, Podlesí, Želivského, 1341, 2 |
|
Dipl.-Ing. DANIEL VYBÍRAL
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
jednatel |
08.12.2014 |
Adresa: |
73601, 24855812, Karviná, Havířov, Podlesí, Želivského, 1341, 2, Želivského 1341/2, Podlesí, 73601 Havířov |
|
Dipl.-Ing. Daniel Vybíral
|
Neaktivní
od 08.12.2014
|
jednatel |
31.07.2006 |
Adresa: |
73601, 24855812, Havířov, Podlesí, Želivského, 1341/2 |
|
Dipl.-Ing. DANIEL VYBÍRAL
|
Neaktivní
od 08.12.2014
|
jednatel |
31.07.2006 |
Adresa: |
73601, 24855812, Karviná, Havířov, Podlesí, Želivského, 1341, 2, Želivského 1341/2, Podlesí, 73601 Havířov |
|