MARIE KAČEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.12.2019
|
člen představenstva |
21.05.2015 |
Adresa: |
71100, 3223876, Ostrava, Hrušov, Bažantí, 588, 9 |
|
MARIE KAČEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.12.2019
|
člen představenstva |
21.05.2015 |
Adresa: |
71100, 3223876, Ostrava-město, Ostrava, Hrušov, Bažantí, 588, 9, Bažantí 588/9, Hrušov, 71100 Ostrava |
|
Soňa Gajdošová
|
Neaktivní
od 31.01.2009
|
člen představenstva |
14.11.2008 |
Adresa: |
82100, Bratislava, Ružinov, Martinčekova, 786/30 |
|
Soňa Gajdošová
|
Neaktivní
od 31.01.2009
|
člen představenstva |
14.11.2008 |
Adresa: |
786/30, Bratislava, Ružinov, Martinčekova, 82100, Martinčekova 786/30, 82100 Bratislava - Ružinov, Slovensko |
|
Ivana Dzurová
|
Neaktivní
od 31.01.2009
|
předseda představenstva |
21.08.2008 |
Adresa: |
07801, Trebišov, Sečovce, Partizánska, 1089/9 |
|
Ivana Dzurová
|
Neaktivní
od 31.01.2009
|
předseda představenstva |
21.08.2008 |
Adresa: |
1089/9, Trebišov, Sečovce, Partizánska, 07801, Partizánska 1089/9, 07801 Trebišov - Sečovce, Slovensko |
|
Tamara Koláčová
|
Neaktivní
od 21.08.2008
|
předseda představenstva |
07.02.2007 |
Adresa: |
70800, 3290280, Ostrava, Poruba, Hlavní třída, 703/82 |
|
Markéta Mlynářová
|
Neaktivní
od 14.11.2008
|
člen představenstva |
07.02.2007 |
Adresa: |
70800, 3288170, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 495/4 |
|
Marie Kačerová
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
člen představenstva |
07.02.2007 |
Adresa: |
71100, 3223876, Ostrava, Hrušov, Bažantí, 9/588 |
|
Tamara Koláčová
|
Neaktivní
od 21.08.2008
|
předseda představenstva |
07.02.2007 |
Adresa: |
70800, 3290280, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Hlavní třída, 703, 82, Hlavní třída 703/82, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Markéta Mlynářová
|
Neaktivní
od 14.11.2008
|
člen představenstva |
07.02.2007 |
Adresa: |
70800, 3288170, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Gustava Klimenta, 495, 4, Gustava Klimenta 495/4, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MARIE KAČEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
člen představenstva |
07.02.2007 |
Adresa: |
71100, 3223876, Ostrava-město, Ostrava, Hrušov, Bažantí, 588, 9, Bažantí 588/9, Hrušov, 71100 Ostrava |
|
Kateřina Borůvková
|
Neaktivní
od 07.02.2007
|
člen představenstva |
08.08.2006 |
Adresa: |
70030, 3258165, Ostrava, Výškovice, Výškovická, 560/158 |
|
Kateřina Borůvková
|
Neaktivní
od 07.02.2007
|
člen představenstva |
08.08.2006 |
Adresa: |
70030, 3258165, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Výškovická, 560, 158, Výškovická 560/158, Výškovice, 70030 Ostrava |
|