Informace o společnosti
Datum aktualizace:
11.09.2024
Název: | LADA šicí stroje, s.r.o. |
ICO: | 27775941 |
Registrovaná adresa: | 77900, 23306149, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Krapkova, 529, 10, Krapkova 529/10, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
Začleněno na: | 31.08.2006 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s těmito obory činností : - Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí, - Výroba strojů a zařízení, - Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků, - Zprostředkování obchodu a služeb,- Velkoobchod a maloobchod, - Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, - Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
DANIEL SKOKAN | Aktivní | 21.06.2024 | |
|
|||
JIŘÍ SKOKAN | Aktivní | 05.11.2015 | |
|
|||
MILAN SKOKAN | Aktivní | 05.11.2015 | |
|
|||
JIŘÍ SKOKAN | Aktivní | 05.11.2015 | |
|
|||
MILAN SKOKAN | Aktivní | 05.11.2015 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
DANIEL SKOKAN | Aktivní | jednatel | 21.06.2024 |
|
|||
JIŘÍ SKOKAN | Aktivní | jednatel | 05.11.2015 |
|
|||
JIŘÍ SKOKAN | Aktivní | jednatel | 05.11.2015 |
|
|||
JIŘÍ SKOKAN | Neaktivní od 05.11.2015 | jednatel | 09.02.2012 |
|
|||
JIŘÍ SKOKAN | Neaktivní od 05.11.2015 | jednatel | 09.02.2012 |
|
|||
Jiří Skokan | Neaktivní od 09.02.2012 | jednatel | 31.08.2006 |
|
|||
Jiří Skokan | Neaktivní od 09.02.2012 | jednatel | 31.08.2006 |
|
Registrační číslo LADA šicí stroje, s.r.o. je 27775941.
Registrační adresa LADA šicí stroje, s.r.o. je 77900, 23306149, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Krapkova, 529, 10, Krapkova 529/10, Nová Ulice, 77900 Olomouc.
LADA šicí stroje, s.r.o. byla založena 31.08.2006.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je DANIEL SKOKAN, JIŘÍ SKOKAN, MILAN SKOKAN, JIŘÍ SKOKAN, MILAN SKOKAN.