LUCIE KRÁLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.03.2022 |
Adresa: |
78396, 16296427, Olomouc, Újezd, Újezd, 296 |
|
LUCIE KRÁLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.03.2022 |
Adresa: |
78396, 16296427, Olomouc, Újezd, Újezd, 296, č.p. 296, 78396 Újezd |
|
MIROSLAV SLOUKA
|
Neaktivní
od 10.08.2022
|
jednatel |
29.08.2017 |
Adresa: |
78805, 8012571, Šumperk, Libina, Dolní Libina, 11 |
|
MIROSLAV SLOUKA
|
Neaktivní
od 10.08.2022
|
jednatel |
29.08.2017 |
Adresa: |
78805, 8012571, Šumperk, Libina, Dolní Libina, 11, Dolní Libina 11, 78805 Libina |
|
JOSEF SMILEK
|
Neaktivní
od 19.03.2022
|
jednatel |
12.08.2016 |
Adresa: |
77900, 23323221, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Polská, 553, 26 |
|
JOSEF SMILEK
|
Neaktivní
od 19.03.2022
|
jednatel |
12.08.2016 |
Adresa: |
77900, 23323221, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Polská, 553, 26, Polská 553/26, 77900 Olomouc |
|
MIROSLAV SLOUKA
|
Neaktivní
od 29.08.2017
|
jednatel |
06.05.2014 |
Adresa: |
78901, 8145407, Zábřeh, Zábřeh, Indrova, 1003, 6 |
|
MIROSLAV SLOUKA
|
Neaktivní
od 29.08.2017
|
jednatel |
06.05.2014 |
Adresa: |
78901, 8145407, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Indrova, 1003, 6, Indrova 1003/6, 78901 Zábřeh |
|
Josef Smilek
|
Neaktivní
od 06.05.2014
|
jednatel |
07.10.2006 |
Adresa: |
77900, 23323221, Olomouc, Polská, 553/26 |
|
JOSEF SMILEK
|
Neaktivní
od 06.05.2014
|
jednatel |
07.10.2006 |
Adresa: |
77900, 23323221, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Polská, 553, 26, Polská 553/26, 77900 Olomouc |
|