Giancarlo Dallera
|
Aktivní
|
jednatel |
28.07.2009 |
Adresa: |
Brescia, Via Fontane, 39 |
|
Giancarlo Dallera
|
Aktivní
|
jednatel |
28.07.2009 |
Adresa: |
39, Brescia, Via Fontane, Via Fontane 39, Brescia, Itálie |
|
Ermanno Pedrini
|
Aktivní
|
jednatel |
15.02.2007 |
Adresa: |
Brescia, Marsala N., 42/A |
|
Ermanno Pedrini
|
Aktivní
|
jednatel |
15.02.2007 |
Adresa: |
42/A, Brescia, Marsala N., Marsala N. 42/A, Brescia, Itálie |
|
Ing. René Hilscher
|
Neaktivní
od 12.05.2011
|
jednatel |
15.07.2009 |
Adresa: |
74797, 25796631, Děhylov, Nová, 216/5 |
|
Ing. René Hilscher
|
Neaktivní
od 12.05.2011
|
jednatel |
15.07.2009 |
Adresa: |
74794, 25796631, Opava, Děhylov, Děhylov, Nová, 216, 5, Nová 216/5, 74794 Děhylov |
|
Perris Magnetto Gabriele
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
jednatel |
15.02.2007 |
Adresa: |
Rivoli (TO), San Martino, 6 |
|
Louis Antoine Falzi
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
jednatel |
15.02.2007 |
Adresa: |
Torino, Monfalcone, 109 |
|
Louis Antoine Falzi
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
jednatel |
15.02.2007 |
Adresa: |
109, Torino, Monfalcone, Monfalcone 109, Torino, Itálie |
|
Perris Magnetto Gabriele
|
Neaktivní
od 13.08.2007
|
jednatel |
15.02.2007 |
Adresa: |
6, Rivoli (TO), San Martino, San Martino 6, Rivoli (TO), Itálie |
|
Ing. Erich Zipser
|
Neaktivní
od 15.07.2009
|
jednatel |
27.09.2006 |
Adresa: |
70030, Ostrava - jih, Bělský Les, Horní, 98/3031 |
|
Giancarlo Dallera
|
Neaktivní
od 28.07.2009
|
jednatel |
27.09.2006 |
Adresa: |
Brescia, Via Boifava, 2 |
|
Ing. Erich Zipser
|
Neaktivní
od 15.07.2009
|
jednatel |
27.09.2006 |
Adresa: |
70030, 25251350, Ostrava-město, Ostrava, Bělský Les, Horní, 3031, 98, Horní 3031/98, Bělský Les, 70030 Ostrava |
|
Giancarlo Dallera
|
Neaktivní
od 28.07.2009
|
jednatel |
27.09.2006 |
Adresa: |
2, Brescia, Via Boifava, Via Boifava 2, Brescia, Itálie |
|