TEREZA HANULJAKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.10.2021 |
Adresa: |
73801, 20577273, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Ostravská, 883 |
|
TEREZA HANULJAKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.10.2021 |
Adresa: |
73801, 20577273, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Ostravská, 883, Ostravská 883, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
EVA MATĚJKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2021
|
Jednatel |
03.09.2016 |
Adresa: |
73901, 12450618, Frýdek-Místek, Baška, Kunčičky u Bašky, 48 |
|
EVA MATĚJKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2021
|
Jednatel |
03.09.2016 |
Adresa: |
73901, 12450618, Frýdek-Místek, Baška, Kunčičky u Bašky, 48, Kunčičky u Bašky 48, 73901 Baška |
|
EVA MATĚJKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2016
|
Jednatel |
10.06.2016 |
Adresa: |
73911, 20468121, Frýdek-Místek, Janovice, Janovice |
|
EVA MATĚJKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2016
|
Jednatel |
10.06.2016 |
Adresa: |
73911, 20468121, Frýdek-Místek, Janovice, Janovice, č.ev. 154, 73911 Janovice |
|
EVA HANULJAKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2016
|
Jednatel |
18.12.2015 |
Adresa: |
73911, 20468121, Janovice, Janovice |
|
EVA HANULJAKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2016
|
Jednatel |
18.12.2015 |
Adresa: |
73911, 20468121, Frýdek-Místek, Janovice, Janovice, č.ev. 154, 73911 Janovice |
|
Eva Hanuljaková
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
Jednatel |
11.10.2006 |
Adresa: |
73801, 20575386, Frýdek-Místek, Ostravská, 695 |
|
Eva Hanuljaková
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
Jednatel |
11.10.2006 |
Adresa: |
73801, 20575386, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Ostravská, 695, Ostravská 695, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|