VOJTĚCH CSABI
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.03.2015 |
Adresa: |
73601, 24854077, Havířov, Podlesí, Dlouhá třída, 1161, 97 |
|
Vojtěch Csabi
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.03.2015 |
Adresa: |
73601, 24854077, Karviná, Havířov, Podlesí, Dlouhá třída, 1161, 97, Dlouhá třída 1161/97, Podlesí, 73601 Havířov |
|
VOJTĚCH CSABI
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
člen představenstva |
11.02.2015 |
Adresa: |
73601, 24854077, Havířov, Podlesí, Dlouhá třída, 1161, 97 |
|
Vojtěch Csabi
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
člen představenstva |
11.02.2015 |
Adresa: |
73601, 24854077, Karviná, Havířov, Podlesí, Dlouhá třída, 1161, 97, Dlouhá třída 1161/97, Podlesí, 73601 Havířov |
|
Vojtěch Csabi
|
Neaktivní
od 11.02.2015
|
člen představenstva |
10.02.2009 |
Adresa: |
73601, 24854077, Havířov, Podlesí, Dlouhá třída, 1161/97 |
|
Vojtěch Csabi
|
Neaktivní
od 11.02.2015
|
člen představenstva |
10.02.2009 |
Adresa: |
73601, 24854077, Karviná, Havířov, Podlesí, Dlouhá třída, 1161, 97, Dlouhá třída 1161/97, Podlesí, 73601 Havířov |
|
JUDr. Karel Guziur
|
Neaktivní
od 10.02.2009
|
člen představenstva |
08.12.2006 |
Adresa: |
73801, 20423101, Frýdek-Místek, Maryčky Magdonové, 228 |
|
JUDr. Karel Guziur
|
Neaktivní
od 10.02.2009
|
člen představenstva |
08.12.2006 |
Adresa: |
73801, 20423101, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Maryčky Magdonové, 228, Maryčky Magdonové 228, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 08.12.2006
|
předseda představenstva |
18.10.2006 |
Adresa: |
73514, 16989686, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757 |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 08.12.2006
|
předseda představenstva |
18.10.2006 |
Adresa: |
73514, 16989686, Karviná, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757, Kpt. Jaroše 757, Lutyně, 73514 Orlová |
|