Ing. PETR KANIA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
08.11.2022 |
Adresa: |
71000, 27648869, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická, 2031, 109a |
|
Ing. PETR KANIA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
08.11.2022 |
Adresa: |
71000, 27648869, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Michálkovická, 2031, 109a, Michálkovická 2031/109a, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
DAVID OHANKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.08.2022 |
Adresa: |
74722, 4305655, Opava, Dolní Benešov, Dolní Benešov, Kolovrat, 43 |
|
DAVID OHANKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.08.2022 |
Adresa: |
74722, 4305655, Opava, Dolní Benešov, Dolní Benešov, Kolovrat, 43, Kolovrat 43, 74722 Dolní Benešov |
|
Ing. NORBERT TÓTH
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.02.2021 |
Adresa: |
94601, okres Komárno, Kameničná 751 |
|
Ing. NORBERT TÓTH
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.02.2021 |
Adresa: |
okres Komárno, Kameničná 751, 94601, Kameničná 751, 94601 okres Komárno, Slovensko |
|
Ing. JIŘÍ ŠAŠEK
|
Neaktivní
od 30.08.2022
|
člen představenstva |
23.02.2021 |
Adresa: |
70030, 27938077, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Provaznická, 1643, 20 |
|
Ing. JIŘÍ ŠAŠEK
|
Neaktivní
od 30.08.2022
|
člen představenstva |
23.02.2021 |
Adresa: |
70030, 27938077, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Provaznická, 1643, 20, Provaznická 1643/20, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
PAVEL VEČEREK
|
Neaktivní
od 24.10.2022
|
předseda představenstva |
08.01.2019 |
Adresa: |
73937, 14112400, Karviná, Horní Bludovice, Prostřední Bludovice, 102 |
|
MARIAN PLESSEL
|
Neaktivní
od 18.01.2021
|
člen představenstva |
08.01.2019 |
Adresa: |
Žilina, Petzvalova 3383/12 |
|
DAVID ROBENEK
|
Neaktivní
od 23.02.2021
|
člen představenstva |
08.01.2019 |
Adresa: |
74801, 4622901, Opava, Hlučín, Hlučín, Dukelská, 1617, 6 |
|
MARIAN PLESSEL
|
Neaktivní
od 18.01.2021
|
člen představenstva |
08.01.2019 |
Adresa: |
Žilina, Petzvalova 3383/12, Petzvalova 3383/12, Žilina, Slovensko |
|
DAVID ROBENEK
|
Neaktivní
od 23.02.2021
|
člen představenstva |
08.01.2019 |
Adresa: |
74801, 4622901, Opava, Hlučín, Hlučín, Dukelská, 1617, 6, Dukelská 1617/6, 74801 Hlučín |
|
PAVEL VEČEREK
|
Neaktivní
od 24.10.2022
|
předseda představenstva |
08.01.2019 |
Adresa: |
73937, 14112400, Karviná, Horní Bludovice, Prostřední Bludovice, 102, Prostřední Bludovice 102, 73937 Horní Bludovice |
|
Ing. DAVID ROBENEK
|
Neaktivní
od 08.01.2019
|
předseda představenstva |
17.04.2018 |
Adresa: |
74801, 4622901, Opava, Hlučín, Hlučín, Dukelská, 1617, 6 |
|
PAVEL BROKL
|
Neaktivní
od 08.01.2019
|
člen představenstva |
17.04.2018 |
Adresa: |
53821, 5440858, Chrudim, Slatiňany, Slatiňany, Vítězství, 436 |
|
Bc. ROMAN FILIP
|
Neaktivní
od 08.01.2019
|
člen představenstva |
17.04.2018 |
Adresa: |
53701, 26259541, Chrudim, Sobětuchy, Vrcha, 170 |
|
Ing. DAVID ROBENEK
|
Neaktivní
od 08.01.2019
|
předseda představenstva |
17.04.2018 |
Adresa: |
74801, 4622901, Opava, Hlučín, Hlučín, Dukelská, 1617, 6, Dukelská 1617/6, 74801 Hlučín |
|
PAVEL BROKL
|
Neaktivní
od 08.01.2019
|
člen představenstva |
17.04.2018 |
Adresa: |
53821, 5440858, Chrudim, Slatiňany, Slatiňany, Vítězství, 436, Vítězství 436, 53821 Slatiňany |
|
Bc. ROMAN FILIP
|
Neaktivní
od 08.01.2019
|
člen představenstva |
17.04.2018 |
Adresa: |
53701, 26259541, Chrudim, Sobětuchy, Vrcha, 170, Vrcha 170, 53701 Sobětuchy |
|
Ing. MARTIN ŽÁK
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
předseda představenstva |
21.03.2017 |
Adresa: |
74768, 4635582, Opava, Kyjovice, Kyjovice, 175 |
|
Ing. MARTIN ŽÁK
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
předseda představenstva |
21.03.2017 |
Adresa: |
74768, 4635582, Opava, Kyjovice, Kyjovice, 175, č.p. 175, 74768 Kyjovice |
|
Ing. JAROMÍR ŠILER
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
člen představenstva |
24.08.2016 |
Adresa: |
73936, 15351840, Frýdek-Místek, Sedliště, Sedliště, 206 |
|
Ing. JAROMÍR ŠILER
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
člen představenstva |
24.08.2016 |
Adresa: |
73936, 15351840, Frýdek-Místek, Sedliště, Sedliště, 206, č.p. 206, 73936 Sedliště |
|
Mgr. PAVEL FILIPČÍK
|
Neaktivní
od 24.08.2016
|
člen představenstva |
16.06.2014 |
Adresa: |
62800, 19432615, Brno, Líšeň, Zikova, 2113, 22 |
|
Ing. JAN GAJDA
|
Neaktivní
od 21.03.2017
|
předseda představenstva |
16.06.2014 |
Adresa: |
73951, 28120175, Horní Domaslavice, Horní Domaslavice, 258 |
|
Mgr. PAVEL FILIPČÍK
|
Neaktivní
od 24.08.2016
|
člen představenstva |
16.06.2014 |
Adresa: |
62800, 19432615, Brno-město, Brno, Líšeň, Zikova, 2113, 22, Zikova 2113/22, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. JAN GAJDA
|
Neaktivní
od 21.03.2017
|
předseda představenstva |
16.06.2014 |
Adresa: |
73951, 28120175, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Horní Domaslavice, 258, č.p. 258, 73951 Horní Domaslavice |
|
ANNA KUKUČKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
člen představenstva |
29.04.2014 |
Adresa: |
70200, 3197581, Ostrava, Moravská Ostrava, Lechowiczova, 2827, 11 |
|
ANNA KUKUČKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
člen představenstva |
29.04.2014 |
Adresa: |
70200, 3197581, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Lechowiczova, 2827, 11, Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Jan Gajda
|
Neaktivní
od 16.06.2014
|
předseda představenstva |
12.07.2012 |
Adresa: |
73951, 28120175, Horní Domaslavice, 258 |
|
Mgr. Pavel Filipčík
|
Neaktivní
od 16.06.2014
|
člen představenstva |
12.07.2012 |
Adresa: |
62800, Brno, Líšeň, Zikova, 2113, 22 |
|
Ing. JAN GAJDA
|
Neaktivní
od 16.06.2014
|
předseda představenstva |
12.07.2012 |
Adresa: |
73951, 28120175, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Horní Domaslavice, 258, č.p. 258, 73951 Horní Domaslavice |
|
Mgr. PAVEL FILIPČÍK
|
Neaktivní
od 16.06.2014
|
člen představenstva |
12.07.2012 |
Adresa: |
62800, 19432615, Brno-město, Brno, Líšeň, Zikova, 2113, 22, Zikova 2113/22, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Jan Gajda
|
Neaktivní
od 12.07.2012
|
člen představenstva |
25.04.2012 |
Adresa: |
73951, 28120175, Horní Domaslavice, 258 |
|
Ing. JAN GAJDA
|
Neaktivní
od 12.07.2012
|
člen představenstva |
25.04.2012 |
Adresa: |
73951, 28120175, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Horní Domaslavice, 258, č.p. 258, 73951 Horní Domaslavice |
|
Ing. JOSEF ČERNÝ
|
Neaktivní
od 12.07.2012
|
předseda představenstva |
13.02.2012 |
Adresa: |
73801, 20424442, Frýdek-Místek, Frýdek, Dr. Vančury, 364 |
|
Ing. MICHAL PASTUŠEK
|
Neaktivní
od 29.04.2014
|
člen představenstva |
13.02.2012 |
Adresa: |
70200, 3180441, Ostrava, Moravská Ostrava, Přívozská, 157, 5 |
|
Ing. Josef Černý
|
Neaktivní
od 12.07.2012
|
předseda představenstva |
13.02.2012 |
Adresa: |
73801, 20424442, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Dr. Vančury, 364, Dr. Vančury 364, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. MICHAL PASTUŠEK
|
Neaktivní
od 29.04.2014
|
člen představenstva |
13.02.2012 |
Adresa: |
70200, 3180441, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Přívozská, 157, 5, Přívozská 157/5, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Vladimír Foldyna
|
Neaktivní
od 25.04.2012
|
člen představenstva |
09.09.2009 |
Adresa: |
73901, 12446122, Baška, 349 |
|
Vladimír Foldyna
|
Neaktivní
od 25.04.2012
|
člen představenstva |
09.09.2009 |
Adresa: |
73901, 12446122, Frýdek-Místek, Baška, Baška, 349, č.p. 349, 73901 Baška |
|
Ing. Michal Pastušek
|
Neaktivní
od 13.02.2012
|
člen představenstva |
29.01.2007 |
Adresa: |
70030, 3264785, Ostrava, Zábřeh, Bastlova, 1008/34 |
|
Ing. Michal Pastušek
|
Neaktivní
od 13.02.2012
|
člen představenstva |
29.01.2007 |
Adresa: |
70030, 3264785, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Bastlova, 1008, 34, Bastlova 1008/34, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. Michal Pastušek
|
Neaktivní
od 29.01.2007
|
člen představenstva |
24.10.2006 |
Adresa: |
70200, 3196127, Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní, 2680/54 |
|
Bc. Michal Trojek
|
Neaktivní
od 09.09.2009
|
člen představenstva |
24.10.2006 |
Adresa: |
74792, 25483218, Háj ve Slezsku, Jilešovice, Slezská, 96 |
|
Ing. JOSEF ČERNÝ
|
Neaktivní
od 13.02.2012
|
předseda představenstva |
24.10.2006 |
Adresa: |
73801, 20424442, Frýdek-Místek, Frýdek, Dr. Vančury, 364 |
|
Ing. Michal Pastušek
|
Neaktivní
od 29.01.2007
|
člen představenstva |
24.10.2006 |
Adresa: |
70200, 3196127, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní, 2680, 54, Nádražní 2680/54, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Bc. Michal Trojek
|
Neaktivní
od 09.09.2009
|
člen představenstva |
24.10.2006 |
Adresa: |
74792, 25483218, Opava, Háj ve Slezsku, Jilešovice, Slezská, 96, Slezská 96, Jilešovice, 74792 Háj ve Slezsku |
|
Ing. Josef Černý
|
Neaktivní
od 13.02.2012
|
předseda představenstva |
24.10.2006 |
Adresa: |
73801, 20424442, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Dr. Vančury, 364, Dr. Vančury 364, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|