LUKÁŠ WIMĚTAL
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
předseda představenstva |
19.12.2013 |
Adresa: |
61600, 19603151, Brno, Žabovřesky, Mozolky, 2569, 54 |
|
EDITA KIZOVSKÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
člen představenstva |
19.12.2013 |
Adresa: |
66403, 24642126, Podolí, Podolí, 105 |
|
LUCIE MATYÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
člen představenstva |
19.12.2013 |
Adresa: |
61400, 40941892, Brno, Obřany, Fantova, 673, 26 |
|
LUKÁŠ WIMĚTAL
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
předseda představenstva |
19.12.2013 |
Adresa: |
61600, 19603151, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Mozolky, 2569, 54, Mozolky 2569/54, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
EDITA KIZOVSKÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
člen představenstva |
19.12.2013 |
Adresa: |
66403, 24642126, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 105, č.p. 105, 66403 Podolí |
|
LUCIE MATYÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
člen představenstva |
19.12.2013 |
Adresa: |
61400, 40941892, Brno-město, Brno, Obřany, Fantova, 673, 26, Fantova 673/26, Obřany, 61400 Brno |
|
Ing. VILÉM MATYÁŠ
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
člen představenstva |
10.10.2013 |
Adresa: |
66401, 24917494, Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Šebelova, 679 |
|
Ing. VILÉM MATYÁŠ
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
člen představenstva |
10.10.2013 |
Adresa: |
66401, 24917494, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Šebelova, 679, Šebelova 679, 66401 Bílovice nad Svitavou |
|
Ing. Vilém Matyáš
|
Neaktivní
od 10.10.2013
|
člen představenstva |
01.11.2006 |
Adresa: |
69501, 23200987, Hodonín, Jungmannova, 2594/8 |
|
Mgr. Lukáš Wimětal
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
předseda představenstva |
01.11.2006 |
Adresa: |
61600, 19603151, Brno, Mozolky, 2569/54 |
|
Ing. Lucie Matyášová
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
člen představenstva |
01.11.2006 |
Adresa: |
66401, 24917494, Bílovice nad Svitavou, Šebelova, 679 |
|
Ing. Vilém Matyáš
|
Neaktivní
od 10.10.2013
|
člen představenstva |
01.11.2006 |
Adresa: |
69501, 23200987, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Jungmannova, 2594, 8, Jungmannova 2594/8, 69501 Hodonín |
|
Mgr. LUKÁŠ WIMĚTAL
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
předseda představenstva |
01.11.2006 |
Adresa: |
61600, 19603151, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Mozolky, 2569, 54, Mozolky 2569/54, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Lucie Matyášová
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
člen představenstva |
01.11.2006 |
Adresa: |
66401, 24917494, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Šebelova, 679, Šebelova 679, 66401 Bílovice nad Svitavou |
|