Ing. ROMAN ŠNAJDAR
|
Aktivní
|
jednatel |
14.08.2024 |
Adresa: |
77900, 81349785, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Eduarda Hamburgera, 1216, 9, Eduarda Hamburgera 1216/9, 77900 Olomouc |
|
BOHUMIL PIEŠŤANSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.04.2013 |
Adresa: |
75301, 11270195, Hranice, Hranice I-Město, Přátelství, 504 |
|
BOHUMIL PIEŠŤANSKÝ
|
Neaktivní
od 14.08.2024
|
jednatel |
08.09.2023 |
Adresa: |
75301, 11269405, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Sady Čs. legií, 422, Sady Čs. legií 422, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
PETR ČOČEK
|
Neaktivní
od 20.04.2015
|
jednatel |
03.04.2013 |
Adresa: |
77900, 23325798, Olomouc, Olomouc, 1. máje, 870, 38 |
|
PETR ČOČEK
|
Neaktivní
od 20.04.2015
|
jednatel |
03.04.2013 |
Adresa: |
77900, 23325798, Olomouc, Olomouc, Olomouc, 1. máje, 870, 38, 1. máje 870/38, 77900 Olomouc |
|
BOHUMIL PIEŠŤANSKÝ
|
Neaktivní
od 08.09.2023
|
jednatel |
03.04.2013 |
Adresa: |
75301, 11270195, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Přátelství, 504, Přátelství 504, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Tomáš Přikryl
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
jednatel |
08.11.2006 |
Adresa: |
75603, 26070499, Halenkov, 714 |
|
Tomáš Přikryl
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
jednatel |
08.11.2006 |
Adresa: |
75603, 26070499, Vsetín, Halenkov, Halenkov, 714, č.p. 714, 75603 Halenkov |
|