FEDIR ŠPILKA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.07.2021 |
Adresa: |
61500, 19651198, Brno-město, Brno, Židenice, Vančurova, 3128, 66 |
|
FEDIR ŠPILKA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.07.2021 |
Adresa: |
61500, 19651198, Brno-město, Brno, Židenice, Vančurova, 3128, 66, Vančurova 3128/66, Židenice, 61500 Brno |
|
FEDIR MYCHAJOLYČ ŠPILKA
|
Neaktivní
od 28.07.2021
|
jednatel |
01.07.2021 |
Adresa: |
61500, 19651198, Brno-město, Brno, Židenice, Vančurova, 3128, 66 |
|
FEDIR MYCHAJOLYČ ŠPILKA
|
Neaktivní
od 28.07.2021
|
jednatel |
01.07.2021 |
Adresa: |
61500, 19651198, Brno-město, Brno, Židenice, Vančurova, 3128, 66, Vančurova 3128/66, Židenice, 61500 Brno |
|
FEDIR SHPILKA
|
Neaktivní
od 01.07.2021
|
jednatel |
13.11.2014 |
Adresa: |
61500, 19651198, Brno, Židenice, Vančurova, 3128, 66 |
|
FEDIR SHPILKA
|
Neaktivní
od 01.07.2021
|
jednatel |
13.11.2014 |
Adresa: |
61500, 19651198, Brno-město, Brno, Židenice, Vančurova, 3128, 66, Vančurova 3128/66, Židenice, 61500 Brno |
|
FEDIR SHPILKA
|
Neaktivní
od 13.11.2014
|
jednatel |
07.11.2012 |
Adresa: |
61500, 19651198, Brno, Židenice, Vančurova, 3128, 66 |
|
FEDIR SHPILKA
|
Neaktivní
od 13.11.2014
|
jednatel |
07.11.2012 |
Adresa: |
61500, 19651198, Brno-město, Brno, Židenice, Vančurova, 3128, 66, Vančurova 3128/66, Židenice, 61500 Brno |
|
Michal Hospr
|
Neaktivní
od 13.11.2014
|
jednatel |
30.07.2009 |
Adresa: |
26401, 23034939, Sedlčany, 28. října, 179 |
|
Michal Hospr
|
Neaktivní
od 13.11.2014
|
jednatel |
30.07.2009 |
Adresa: |
26401, 23034939, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, 28. října, 179, 28. října 179, 26401 Sedlčany |
|
Michal Hospr
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
jednatel |
15.08.2008 |
Adresa: |
71100, 3220788, Ostrava, Hrušov, Plechanovova, 115/12 |
|
Michal Hospr
|
Neaktivní
od 30.07.2009
|
jednatel |
15.08.2008 |
Adresa: |
71100, 3220788, Ostrava-město, Ostrava, Hrušov, Plechanovova, 115, 12, Plechanovova 115/12, Hrušov, 71100 Ostrava |
|
Michal Hospr
|
Neaktivní
od 15.08.2008
|
jednatel |
20.11.2006 |
Adresa: |
15500, Praha, Praha 5, Stodůlky, Borovanského, 2381/22 |
|
Michal Hospr
|
Neaktivní
od 15.08.2008
|
jednatel |
20.11.2006 |
Adresa: |
15500, 22696075, Praha, Stodůlky, Borovanského, 2381, 22, Borovanského 2381/22, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|