LENKA AMBRUSOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.09.2023 |
Adresa: |
75301, 11278714, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Přátelství, 1367, Přátelství 1367, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. TOMÁŠ JUHAŇÁK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
24.03.2023 |
Adresa: |
75301, 11280778, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Sklený kopec, 1573, Sklený kopec 1573, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. TOMÁŠ JUHAŇÁK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
01.07.2017 |
Adresa: |
75301, 11281171, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613 |
|
JANA KOZUBÍKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.07.2017 |
Adresa: |
75301, 11281171, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613 |
|
LENKA AMBRUSOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.07.2017 |
Adresa: |
75301, 11281171, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613 |
|
JANA KOZUBÍKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.07.2017 |
Adresa: |
75301, 11281171, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613, Jaselská 1613, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
LENKA AMBRUSOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2023
|
člen výboru |
24.03.2023 |
Adresa: |
70030, 3257673, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Lumírova, 511, 4, Lumírova 511/4, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
LENKA AMBRUSOVÁ
|
Neaktivní
od 24.03.2023
|
člen výboru |
01.07.2017 |
Adresa: |
75301, 11281171, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613, Jaselská 1613, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. TOMÁŠ JUHAŇÁK
|
Neaktivní
od 24.03.2023
|
předseda výboru |
01.07.2017 |
Adresa: |
75301, 11281171, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613, Jaselská 1613, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
DAVID DYSZKIEWICZ
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
člen výboru |
23.03.2017 |
Adresa: |
78335, 26221870, Olomouc, Horka nad Moravou, Horka nad Moravou, Nádražní, 660, 9 |
|
DAVID DYSZKIEWICZ
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
člen výboru |
23.03.2017 |
Adresa: |
78335, 26221870, Olomouc, Horka nad Moravou, Horka nad Moravou, Nádražní, 660, 9, Nádražní 660/9, 78335 Horka nad Moravou |
|
Ing. MIROSLAV SUK
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
předseda výboru |
23.11.2016 |
Adresa: |
75301, 11281171, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613 |
|
Ing. MIROSLAV SUK
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
předseda výboru |
23.11.2016 |
Adresa: |
75301, 11281171, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613, Jaselská 1613, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
DAVID CHLUP
|
Neaktivní
od 23.03.2017
|
člen výboru |
04.11.2016 |
Adresa: |
78335, 26221870, Olomouc, Horka nad Moravou, Horka nad Moravou, Nádražní, 660, 9 |
|
DAVID CHLUP
|
Neaktivní
od 23.03.2017
|
člen výboru |
04.11.2016 |
Adresa: |
78335, 26221870, Olomouc, Horka nad Moravou, Horka nad Moravou, Nádražní, 660, 9, Nádražní 660/9, 78335 Horka nad Moravou |
|
LIBUŠE NEZHYBOVÁ
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
místopředseda výboru |
13.03.2014 |
Adresa: |
75301, 11281171, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613 |
|
LIBUŠE NEZHYBOVÁ
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
místopředseda výboru |
13.03.2014 |
Adresa: |
75301, 11281171, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613, Jaselská 1613, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
DAVID CHLUP
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
člen výboru |
27.03.2013 |
Adresa: |
75301, 11281171, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613 |
|
MIROSLAV RAINDL
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
člen výboru |
27.03.2013 |
Adresa: |
75301, 11281171, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613 |
|
MILAN MLNAŘÍK
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
člen výboru |
27.03.2013 |
Adresa: |
75301, 11281171, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613 |
|
DAVID CHLUP
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
člen výboru |
27.03.2013 |
Adresa: |
75301, 11281171, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613, Jaselská 1613, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
MIROSLAV RAINDL
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
člen výboru |
27.03.2013 |
Adresa: |
75301, 11281171, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613, Jaselská 1613, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
MILAN MLNAŘÍK
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
člen výboru |
27.03.2013 |
Adresa: |
75301, 11281171, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613, Jaselská 1613, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Oldřich Ondruch
|
Neaktivní
od 07.11.2011
|
člen výboru |
28.08.2008 |
Adresa: |
75301, 11281171, Hranice I - Město, Jaselská, 1613 |
|
Oldřich Ondruch
|
Neaktivní
od 07.11.2011
|
člen výboru |
28.08.2008 |
Adresa: |
75301, 11281171, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613, Jaselská 1613, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Zdeněk Hadaš
|
Neaktivní
od 28.08.2008
|
člen výboru |
28.11.2006 |
Adresa: |
11281171, Hranice, Hranice I - Město, Jaselská, 1613 |
|
Martina Šnejdrlová
|
Neaktivní
od 07.11.2011
|
člen výboru |
28.11.2006 |
Adresa: |
11281171, Hranice, Hranice I - Město, Jaselská, 1613 |
|
Hana Kubalčíková
|
Neaktivní
od 27.03.2013
|
člen výboru |
28.11.2006 |
Adresa: |
11281171, Hranice, Hranice I - Město, Jaselská, 1613 |
|
Libuše Nezhybová
|
Neaktivní
od 13.03.2014
|
místopředseda výboru |
28.11.2006 |
Adresa: |
11281171, Hranice, Hranice I - Město, Jaselská, 1613 |
|
Ing. Miroslav Suk
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
předseda výboru |
28.11.2006 |
Adresa: |
11281171, Hranice, Hranice I - Město, Jaselská, 1613 |
|
Zdeněk Hadaš
|
Neaktivní
od 28.08.2008
|
člen výboru |
28.11.2006 |
Adresa: |
75301, 11281171, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613, Jaselská 1613, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Martina Šnejdrlová
|
Neaktivní
od 07.11.2011
|
člen výboru |
28.11.2006 |
Adresa: |
75301, 11281171, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613, Jaselská 1613, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Hana Kubalčíková
|
Neaktivní
od 27.03.2013
|
člen výboru |
28.11.2006 |
Adresa: |
75301, 11281171, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613, Jaselská 1613, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
LIBUŠE NEZHYBOVÁ
|
Neaktivní
od 13.03.2014
|
místopředseda výboru |
28.11.2006 |
Adresa: |
75301, 11281171, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613, Jaselská 1613, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. MIROSLAV SUK
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
předseda výboru |
28.11.2006 |
Adresa: |
75301, 11281171, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1613, Jaselská 1613, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|