JAN ŠICHTAŘ
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.11.2015 |
Adresa: |
63500, 19315538, Brno, Bystrc, Černého, 817, 41 |
|
JAN ŠICHTAŘ
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.11.2015 |
Adresa: |
63500, 19315538, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 817, 41, Černého 817/41, Bystrc, 63500 Brno |
|
JAN ŠICHTAŘ
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
Jednatel |
09.06.2014 |
Adresa: |
63500, 19315538, Brno, Bystrc, Černého, 817, 41 |
|
JAN ŠICHTAŘ
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
Jednatel |
09.06.2014 |
Adresa: |
63500, 19315538, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 817, 41, Černého 817/41, Bystrc, 63500 Brno |
|
JÁN TOMEŠ
|
Neaktivní
od 09.06.2014
|
jednatel |
12.05.2014 |
Adresa: |
60200, 19167164, Brno, Veveří, Jiráskova, 241, 41 |
|
JÁN TOMEŠ
|
Neaktivní
od 09.06.2014
|
jednatel |
12.05.2014 |
Adresa: |
60200, 19167164, Brno-město, Brno, Veveří, Jiráskova, 241, 41, Jiráskova 241/41, Veveří, 60200 Brno |
|
Ján Tomeš
|
Neaktivní
od 12.05.2014
|
jednatel |
11.02.2012 |
Adresa: |
66431, 26944383, Česká, 232 |
|
Ján Tomeš
|
Neaktivní
od 12.05.2014
|
jednatel |
11.02.2012 |
Adresa: |
66431, 26944383, Brno-venkov, Česká, Česká, 232, č.p. 232, 66431 Česká |
|
Jan Šichtař
|
Neaktivní
od 11.02.2012
|
jednatel |
06.03.2007 |
Adresa: |
63500, 19315538, Brno, Bystrc, Černého, 817/41 |
|
JAN ŠICHTAŘ
|
Neaktivní
od 11.02.2012
|
jednatel |
06.03.2007 |
Adresa: |
63500, 19315538, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 817, 41, Černého 817/41, Bystrc, 63500 Brno |
|
Jiří Kopřiva
|
Neaktivní
od 06.03.2007
|
jednatel |
23.11.2006 |
Adresa: |
70800, 3290018, Ostrava, Poruba, 17. listopadu, 676/46 |
|
Jiří Kopřiva
|
Neaktivní
od 06.03.2007
|
jednatel |
23.11.2006 |
Adresa: |
70800, 3290018, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, 17. listopadu, 676, 46, 17. listopadu 676/46, Poruba, 70800 Ostrava |
|