Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | TASUM-GONAR, s.r.o. "v likvidaci" |
ICO: | 27784258 |
Registrovaná adresa: | 73601, 24855448, Karviná, Havířov, Podlesí, Elišky Krásnohorské, 1298, 4, Elišky Krásnohorské 1298/4, Podlesí, 73601 Havířov |
Začleněno na: | 05.12.2006 |
Datum ukončení: | 05.01.2018 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Peter Slašťan | Neaktivní od 05.01.2018 | 19.07.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Peter Slašťan | Neaktivní od 05.01.2018 | Jednatel | 19.07.2016 |
|
|||
Ing. Peter Slašťan | Neaktivní od 05.01.2018 | Jednatel | 19.07.2016 |
|
|||
Ing. Peter Slašťan | Neaktivní od 19.07.2016 | jednatel | 24.09.2010 |
|
|||
Ing. Peter Slašťan | Neaktivní od 19.07.2016 | jednatel | 24.09.2010 |
|
|||
Ing. Marcel Zvarík | Neaktivní od 02.02.2011 | jednatel | 09.07.2007 |
|
|||
Ing. Marcel Zvarík | Neaktivní od 02.02.2011 | jednatel | 09.07.2007 |
|
|||
Ing. Marcel Zvárik | Neaktivní od 09.07.2007 | jednatel | 21.06.2007 |
|
|||
Ing. Marcel Zvárik | Neaktivní od 09.07.2007 | jednatel | 21.06.2007 |
|
|||
Henryk Ziembowicz | Neaktivní od 21.06.2007 | jednatel | 02.05.2007 |
|
|||
Henryk Ziembowicz | Neaktivní od 02.05.2007 | jednatel | 05.12.2006 |
|
|||
Jana Slašťanová | Neaktivní od 21.06.2007 | jednatel | 05.12.2006 |
|
|||
Jana Slašťanová | Neaktivní od 21.06.2007 | jednatel | 05.12.2006 |
|
Registrační číslo TASUM-GONAR, s.r.o. "v likvidaci" je 27784258.
Registrační adresa TASUM-GONAR, s.r.o. "v likvidaci" je 73601, 24855448, Karviná, Havířov, Podlesí, Elišky Krásnohorské, 1298, 4, Elišky Krásnohorské 1298/4, Podlesí, 73601 Havířov.
TASUM-GONAR, s.r.o. "v likvidaci" byla založena 05.12.2006.