DUŠAN GEBAUER
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.06.2024 |
Adresa: |
73901, 28411854, Frýdek-Místek, Baška, Baška, 547, č.p. 547, 73901 Baška |
|
DUŠAN GEBAUER
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.03.2013 |
Adresa: |
73901, 28411854, Baška, Baška, 547 |
|
ONDŘEJ PROKOP
|
Neaktivní
od 30.08.2016
|
Jednatel |
13.12.2014 |
Adresa: |
73911, 20462352, Frýdek-Místek, Janovice, Janovice, 105 |
|
ONDŘEJ PROKOP
|
Neaktivní
od 30.08.2016
|
Jednatel |
13.12.2014 |
Adresa: |
73911, 20462352, Frýdek-Místek, Janovice, Janovice, 105, č.p. 105, 73911 Janovice |
|
JIŘÍ MARTINKO
|
Neaktivní
od 13.12.2014
|
Jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
73942, 20448597, Frýdek-Místek, Chlebovice, Ke kotlině, 146 |
|
JIŘÍ MARTINKO
|
Neaktivní
od 13.12.2014
|
Jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
73942, 20448597, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Chlebovice, Ke kotlině, 146, Ke kotlině 146, Chlebovice, 73942 Frýdek-Místek |
|
DUŠAN GEBAUER
|
Neaktivní
od 06.06.2024
|
Jednatel |
11.03.2013 |
Adresa: |
73901, 28411854, Frýdek-Místek, Baška, Baška, 547, č.p. 547, 73901 Baška |
|
Ing. Simona Marková
|
Neaktivní
od 11.03.2013
|
jednatel |
03.09.2009 |
Adresa: |
74274, 26650258, Tichá, 521 |
|
Ing. Simona Marková
|
Neaktivní
od 11.03.2013
|
jednatel |
03.09.2009 |
Adresa: |
74274, 26650258, Nový Jičín, Tichá, Tichá, 521, č.p. 521, 74274 Tichá |
|
Dušan Gebauer
|
Neaktivní
od 03.09.2009
|
Jednatel |
29.11.2006 |
Adresa: |
73801, 20445415, Frýdek-Místek, Novodvorská, 3054 |
|
JIŘÍ MARTINKO
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
Jednatel |
29.11.2006 |
Adresa: |
73942, 20448597, Frýdek-Místek, Chlebovice, Ke kotlině, 146 |
|
Dušan Gebauer
|
Neaktivní
od 03.09.2009
|
Jednatel |
29.11.2006 |
Adresa: |
73801, 20445415, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Novodvorská, 3054, Novodvorská 3054, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
JIŘÍ MARTINKO
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
Jednatel |
29.11.2006 |
Adresa: |
73942, 20448597, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Chlebovice, Ke kotlině, 146, Ke kotlině 146, Chlebovice, 73942 Frýdek-Místek |
|