ZDENĚK JAMBOR
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.02.2022 |
Adresa: |
75301, 11279753, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Nemocnicí, 1471 |
|
DAVID MACHÁŇ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
09.02.2022 |
Adresa: |
75301, 11279770, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Nemocnicí, 1473 |
|
LIBOR ZEDEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.02.2022 |
Adresa: |
75301, 11279770, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Nemocnicí, 1473 |
|
ZDENĚK JAMBOR
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.02.2022 |
Adresa: |
75301, 11279753, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Nemocnicí, 1471, Pod Nemocnicí 1471, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
DAVID MACHÁŇ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
09.02.2022 |
Adresa: |
75301, 11279770, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Nemocnicí, 1473, Pod Nemocnicí 1473, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
LIBOR ZEDEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.02.2022 |
Adresa: |
75301, 11279770, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Nemocnicí, 1473, Pod Nemocnicí 1473, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
FILIP NOVÁK
|
Neaktivní
od 09.02.2022
|
místopředseda výboru |
31.07.2020 |
Adresa: |
75301, 11267828, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Křivým, 239 |
|
FILIP NOVÁK
|
Neaktivní
od 09.02.2022
|
místopředseda výboru |
31.07.2020 |
Adresa: |
75301, 11267828, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Křivým, 239, Pod Křivým 239, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
LIBOR ZEDEK
|
Neaktivní
od 09.02.2022
|
člen výboru |
28.03.2017 |
Adresa: |
75301, 11279770, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Nemocnicí, 1473 |
|
LIBOR ZEDEK
|
Neaktivní
od 09.02.2022
|
člen výboru |
28.03.2017 |
Adresa: |
75301, 11279770, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Nemocnicí, 1473, Pod Nemocnicí 1473, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
HUBERT VAŠÍČEK
|
Neaktivní
od 28.03.2017
|
člen výbortu |
30.04.2015 |
Adresa: |
75301, 11279761, Hranice, Hranice I-Město, Pod Nemocnicí, 1472 |
|
FILIP NOVÁK
|
Neaktivní
od 31.07.2020
|
místopředseda výboru |
30.04.2015 |
Adresa: |
75301, 11279770, Hranice, Hranice I-Město, Pod Nemocnicí, 1473 |
|
ZDENĚK JAMBOR
|
Neaktivní
od 09.02.2022
|
předseda výboru |
30.04.2015 |
Adresa: |
75301, 11279753, Hranice, Hranice I-Město, Pod Nemocnicí, 1471 |
|
HUBERT VAŠÍČEK
|
Neaktivní
od 28.03.2017
|
člen výbortu |
30.04.2015 |
Adresa: |
75301, 11279761, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Nemocnicí, 1472, Pod Nemocnicí 1472, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
FILIP NOVÁK
|
Neaktivní
od 31.07.2020
|
místopředseda výboru |
30.04.2015 |
Adresa: |
75301, 11279770, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Nemocnicí, 1473, Pod Nemocnicí 1473, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
ZDENĚK JAMBOR
|
Neaktivní
od 09.02.2022
|
předseda výboru |
30.04.2015 |
Adresa: |
75301, 11279753, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Nemocnicí, 1471, Pod Nemocnicí 1471, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Zdeněk Jambor
|
Neaktivní
od 30.04.2015
|
člen výboru |
11.11.2010 |
Adresa: |
11279753, Hranice, Hranice I - Město, Pod Nemocnicí, 1471 |
|
ZDENĚK JAMBOR
|
Neaktivní
od 30.04.2015
|
člen výboru |
11.11.2010 |
Adresa: |
75301, 11279753, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Nemocnicí, 1471, Pod Nemocnicí 1471, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Jana Vavříková
|
Neaktivní
od 11.11.2010
|
člen výboru |
08.12.2006 |
Adresa: |
11279761, Hranice, Hranice I - Město, Pod Nemocnicí, 1472 |
|
Rostislav Helešic
|
Neaktivní
od 30.04.2015
|
předseda výboru |
08.12.2006 |
Adresa: |
11279761, Hranice, Hranice I - Město, Pod Nemocnicí, 1472 |
|
Hubert Vašíček
|
Neaktivní
od 30.04.2015
|
místopředseda výboru |
08.12.2006 |
Adresa: |
11279761, Hranice, Hranice I - Město, Pod Nemocnicí, 1472 |
|
Jana Vavříková
|
Neaktivní
od 11.11.2010
|
člen výboru |
08.12.2006 |
Adresa: |
75301, 11279761, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Nemocnicí, 1472, Pod Nemocnicí 1472, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Rostislav Helešic
|
Neaktivní
od 30.04.2015
|
předseda výboru |
08.12.2006 |
Adresa: |
75301, 11279761, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Nemocnicí, 1472, Pod Nemocnicí 1472, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
HUBERT VAŠÍČEK
|
Neaktivní
od 30.04.2015
|
místopředseda výboru |
08.12.2006 |
Adresa: |
75301, 11279761, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Nemocnicí, 1472, Pod Nemocnicí 1472, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|