JANA IDESOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.05.2017 |
Adresa: |
78344, 16116089, Olomouc, Drahanovice, Drahanovice, 94 |
|
JANA IDESOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.05.2017 |
Adresa: |
78344, 16116089, Olomouc, Drahanovice, Drahanovice, 94, č.p. 94, 78344 Drahanovice |
|
JANA IDESOVÁ
|
Neaktivní
od 17.05.2017
|
jednatel |
08.05.2014 |
Adresa: |
77900, 23316721, Olomouc, Nové Sady, Trnkova, 538, 11 |
|
JANA IDESOVÁ
|
Neaktivní
od 17.05.2017
|
jednatel |
08.05.2014 |
Adresa: |
77900, 23316721, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Trnkova, 538, 11, Trnkova 538/11, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|
JANA IDESOVÁ
|
Neaktivní
od 08.05.2014
|
jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
78313, 27632318, Liboš, Liboš, 213 |
|
JANA IDESOVÁ
|
Neaktivní
od 08.05.2014
|
jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
78313, 27632318, Olomouc, Liboš, Liboš, 213, č.p. 213, 78313 Liboš |
|
Mgr. Hana Brychtová
|
Neaktivní
od 24.07.2013
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
78342, 16291395, Lutín, Třebčín, 65 |
|
Mgr. Hana Brychtová
|
Neaktivní
od 24.07.2013
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
78342, 16291395, Olomouc, Lutín, Třebčín, 65, Třebčín 65, 78342 Lutín |
|
Kateřina Sedláčková
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
jednatel |
21.12.2007 |
Adresa: |
77200, 23252294, Olomouc, Lošov, Hliník, 53/3 |
|
Kateřina Sedláčková
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
jednatel |
21.12.2007 |
Adresa: |
77900, 23252294, Olomouc, Olomouc, Lošov, Hliník, 53, 3, Hliník 53/3, Lošov, 77900 Olomouc |
|
Kateřina Sedláčková
|
Neaktivní
od 21.12.2007
|
jednatel |
20.12.2006 |
Adresa: |
77200, Olomouc, Olomouc - Lošov, Hliník, 53/3 |
|
Kateřina Sedláčková
|
Neaktivní
od 21.12.2007
|
jednatel |
20.12.2006 |
Adresa: |
77900, 23252294, Olomouc, Olomouc, Lošov, Hliník, 53, 3, Hliník 53/3, Lošov, 77900 Olomouc |
|