Ing. RENÁTA KONIUCHOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.11.2015 |
Adresa: |
70200, 3188299, Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova, 1667, 19 |
|
MARCELA STRUHALOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
16.11.2015 |
Adresa: |
70200, 3188299, Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova, 1667, 19 |
|
Ing. ROBERT ADÁMEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.11.2015 |
Adresa: |
70200, 3179974, Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října, 97, 3 |
|
Ing. RENÁTA KONIUCHOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.11.2015 |
Adresa: |
70200, 3188299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova, 1667, 19, Tyršova 1667/19, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
MARCELA STRUHALOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
16.11.2015 |
Adresa: |
70200, 3188299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova, 1667, 19, Tyršova 1667/19, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. ROBERT ADÁMEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.11.2015 |
Adresa: |
70200, 3179974, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října, 97, 3, 28. října 97/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Marcela Struhalová
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
místopředseda výboru |
19.09.2012 |
Adresa: |
70200, Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova, 1667, 19 |
|
Ing. Robert Adámek
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
člen výboru |
19.09.2012 |
Adresa: |
70200, Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova, 1667, 19 |
|
MARCELA STRUHALOVÁ
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
místopředseda výboru |
19.09.2012 |
Adresa: |
70200, 3188299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova, 1667, 19, Tyršova 1667/19, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Robert Adámek
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
člen výboru |
19.09.2012 |
Adresa: |
70200, 3188299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova, 1667, 19, Tyršova 1667/19, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Renáta Koniuchová
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
předseda výboru |
08.04.2009 |
Adresa: |
70200, 3188299, Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova, 1667/19 |
|
Ing. RENÁTA KONIUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
předseda výboru |
08.04.2009 |
Adresa: |
70200, 3188299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova, 1667, 19, Tyršova 1667/19, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Renáta Hřebačková
|
Neaktivní
od 08.04.2009
|
předseda výboru |
31.01.2007 |
Adresa: |
70200, 3188299, Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova, 1667/19 |
|
Ing. Robert Adámek
|
Neaktivní
od 19.09.2012
|
místopředseda výboru |
31.01.2007 |
Adresa: |
70200, 3188299, Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova, 1667/19 |
|
PhDr. Ilona Koťátková
|
Neaktivní
od 19.09.2012
|
člen výboru |
31.01.2007 |
Adresa: |
73902, Janovice, 258 |
|
Ing. Renáta Hřebačková
|
Neaktivní
od 08.04.2009
|
předseda výboru |
31.01.2007 |
Adresa: |
70200, 3188299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova, 1667, 19, Tyršova 1667/19, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Robert Adámek
|
Neaktivní
od 19.09.2012
|
místopředseda výboru |
31.01.2007 |
Adresa: |
70200, 3188299, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova, 1667, 19, Tyršova 1667/19, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
PhDr. ILONA KOŤÁTKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2012
|
člen výboru |
31.01.2007 |
Adresa: |
73911, 20463596, Frýdek-Místek, Janovice, Janovice, 258, č.p. 258, 73911 Janovice |
|