Bc. NATÁLIE BRTNICKÁ CVÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.08.2023 |
Adresa: |
74221, 8457085, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Družební, 1003, 7, Družební 1003/7, 74221 Kopřivnice |
|
Bc. NATÁLIE CVÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2022 |
Adresa: |
74221, 8457085, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Družební, 1003, 7 |
|
Ing. MILOSLAV CVÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.03.2018 |
Adresa: |
74221, 8457085, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Družební, 1003, 7 |
|
Ing. Miloslav Cváček
|
Aktivní
|
jednatel |
01.03.2018 |
Adresa: |
74221, 8457085, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Družební, 1003, 7, Družební 1003/7, 74221 Kopřivnice |
|
Bc. NATÁLIE CVÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2023
|
jednatel |
08.08.2022 |
Adresa: |
74221, 8457085, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Družební, 1003, 7, Družební 1003/7, 74221 Kopřivnice |
|
Ing. LUBOŠ ANDRYSÍK
|
Neaktivní
od 01.03.2018
|
jednatel |
13.10.2013 |
Adresa: |
63700, 19364377, Brno, Jundrov, Osiková, 405, 46 |
|
Ing. LUBOŠ ANDRYSÍK
|
Neaktivní
od 01.03.2018
|
jednatel |
13.10.2013 |
Adresa: |
63700, 19364377, Brno-město, Brno, Jundrov, Osiková, 405, 46, Osiková 405/46, Jundrov, 63700 Brno |
|
Ing. Luboš Andrysík
|
Neaktivní
od 13.10.2013
|
jednatel |
20.01.2007 |
Adresa: |
63700, 19364377, Brno, Osiková, 405/46 |
|
Ing. LUBOŠ ANDRYSÍK
|
Neaktivní
od 13.10.2013
|
jednatel |
20.01.2007 |
Adresa: |
63700, 19364377, Brno-město, Brno, Jundrov, Osiková, 405, 46, Osiková 405/46, Jundrov, 63700 Brno |
|