OLDŘICH MACHANDER
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2014 |
Adresa: |
73912, 12476706, Čeladná, Čeladná, 397 |
|
OLDŘICH MACHANDER
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2014 |
Adresa: |
73912, 12476706, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 397, č.p. 397, 73912 Čeladná |
|
MARTIN MIČULKA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
73541, 40590011, Petřvald, Petřvald, Rychvaldská, 1994 |
|
MARTIN MIČULKA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
73541, 40590011, Karviná, Petřvald, Petřvald, Rychvaldská, 1994, Rychvaldská 1994, 73541 Petřvald |
|
OLDŘICH MACHANDER
|
Neaktivní
od 08.08.2014
|
jednatel |
14.03.2014 |
Adresa: |
73913, 27871363, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem, 746 |
|
OLDŘICH MACHANDER
|
Neaktivní
od 08.08.2014
|
jednatel |
14.03.2014 |
Adresa: |
73913, 27871363, Frýdek-Místek, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem, 746, č.p. 746, 73913 Kunčice pod Ondřejníkem |
|
Martin Mičulka
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
22.01.2007 |
Adresa: |
70030, 1, Ostrava-Jih, Bělský Les, Dr. Šavrdy, 3021/9 |
|
Oldřich Machander
|
Neaktivní
od 14.03.2014
|
jednatel |
22.01.2007 |
Adresa: |
73912, 999999999, Čeladná, 722 |
|
Martin Mičulka
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
22.01.2007 |
Adresa: |
70030, 3283305, Ostrava-město, Ostrava, Bělský Les, Dr. Šavrdy, 3021, 9, Dr. Šavrdy 3021/9, Bělský Les, 70030 Ostrava |
|
Oldřich Machander
|
Neaktivní
od 14.03.2014
|
jednatel |
22.01.2007 |
Adresa: |
73912, 26292530, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 722, č.p. 722, 73912 Čeladná |
|