LUBOŠ FIALA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.09.2020 |
Adresa: |
74705, 25968581, Opava, Opava, Kateřinky, Pekařská, 1637, 129a |
|
LUBOŠ FIALA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.09.2020 |
Adresa: |
74705, 25968581, Opava, Opava, Kateřinky, Pekařská, 1637, 129a, Pekařská 1637/129a, Kateřinky, 74705 Opava |
|
LUBOŠ FIALA
|
Neaktivní
od 21.09.2020
|
jednatel |
09.07.2014 |
Adresa: |
74757, 4371810, Slavkov, Slavkov, K Srdečníku, 168 |
|
LUBOŠ FIALA
|
Neaktivní
od 21.09.2020
|
jednatel |
09.07.2014 |
Adresa: |
74757, 4371810, Opava, Slavkov, Slavkov, K Srdečníku, 168, K Srdečníku 168, 74757 Slavkov |
|
Vladan Bartošek
|
Neaktivní
od 31.10.2007
|
jednatel |
06.02.2007 |
Adresa: |
74705, 4469721, Opava, Malé Hoštice, Svobody, 66/9 |
|
Luboš Fiala
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
jednatel |
06.02.2007 |
Adresa: |
74705, 4472365, Opava, Malé Hoštice, Sportovní, 374/36 |
|
Vladan Bartošek
|
Neaktivní
od 31.10.2007
|
jednatel |
06.02.2007 |
Adresa: |
74705, 4469721, Opava, Opava, Malé Hoštice, Svobody, 66, 9, Svobody 66/9, Malé Hoštice, 74705 Opava |
|
Luboš Fiala
|
Neaktivní
od 09.07.2014
|
jednatel |
06.02.2007 |
Adresa: |
74705, 4472365, Opava, Opava, Malé Hoštice, Sportovní, 374, 36, Sportovní 374/36, Malé Hoštice, 74705 Opava |
|