Lukáš Hlavenka
|
Neaktivní
od 23.08.2010
|
jednatel |
03.05.2010 |
Adresa: |
70030, 3245128, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 791, 3 |
|
Lukáš Hlavenka
|
Neaktivní
od 23.08.2010
|
jednatel |
03.05.2010 |
Adresa: |
70030, 3245128, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 791, 3, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Alice Szmeková
|
Neaktivní
od 03.05.2010
|
jednatel |
07.10.2009 |
Adresa: |
73562, 5759609, Český Těšín, Mosty, Formanská, 281 |
|
Alice Szmeková
|
Neaktivní
od 03.05.2010
|
jednatel |
07.10.2009 |
Adresa: |
73562, 5759609, Karviná, Český Těšín, Mosty, Formanská, 281, Formanská 281, Mosty, 73562 Český Těšín |
|
Alice Ostruszková
|
Neaktivní
od 07.10.2009
|
jednatel |
16.02.2007 |
Adresa: |
73562, 5759609, Český Těšín, Mosty, Formanská, 281 |
|
Simona Horáková
|
Neaktivní
od 03.05.2010
|
jednatel |
16.02.2007 |
Adresa: |
73961, 26760088, Ropice, 410 |
|
Alice Ostruszková
|
Neaktivní
od 07.10.2009
|
jednatel |
16.02.2007 |
Adresa: |
73562, 5759609, Karviná, Český Těšín, Mosty, Formanská, 281, Formanská 281, Mosty, 73562 Český Těšín |
|
SIMONA HORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.05.2010
|
jednatel |
16.02.2007 |
Adresa: |
73961, 26760088, Frýdek-Místek, Ropice, Ropice, 410, č.p. 410, 73961 Ropice |
|