BARBORA JANOVIAKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.10.2016 |
Adresa: |
73801, 20445270, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Hasičská, 3037 |
|
Mgr. TOMÁŠ JANOVIAK
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.10.2016 |
Adresa: |
73801, 20445270, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Hasičská, 3037 |
|
BARBORA JANOVIAKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.10.2016 |
Adresa: |
73801, 20445270, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Hasičská, 3037, Hasičská 3037, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Mgr. TOMÁŠ JANOVIAK
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.10.2016 |
Adresa: |
73801, 20445270, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Hasičská, 3037, Hasičská 3037, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Mgr. TOMÁŠ JANOVIAK
|
Neaktivní
od 11.10.2016
|
jednatel |
26.09.2015 |
Adresa: |
73801, 20445270, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Hasičská, 3037 |
|
Mgr. TOMÁŠ JANOVIAK
|
Neaktivní
od 11.10.2016
|
jednatel |
26.09.2015 |
Adresa: |
73801, 20445270, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Hasičská, 3037, Hasičská 3037, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Barbora Janoviaková
|
Neaktivní
od 11.10.2016
|
jednatel |
11.07.2008 |
Adresa: |
73801, 20445270, Frýdek-Místek, Frýdek, Hasičská, 3037 |
|
BARBORA JANOVIAKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.10.2016
|
jednatel |
11.07.2008 |
Adresa: |
73801, 20445270, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Hasičská, 3037, Hasičská 3037, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Mgr. Martin Toms
|
Neaktivní
od 11.07.2008
|
jednatel |
23.02.2007 |
Adresa: |
70200, 3190188, Ostrava, Moravská Ostrava, Herodova, 1886/3 |
|
Mgr. Tomáš Janoviak
|
Neaktivní
od 26.09.2015
|
jednatel |
23.02.2007 |
Adresa: |
73801, 20445270, Frýdek-Místek, Hasičská, 3037 |
|
Mgr. MARTIN TOMS
|
Neaktivní
od 11.07.2008
|
jednatel |
23.02.2007 |
Adresa: |
70200, 3190188, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Herodova, 1886, 3, Herodova 1886/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Mgr. TOMÁŠ JANOVIAK
|
Neaktivní
od 26.09.2015
|
jednatel |
23.02.2007 |
Adresa: |
73801, 20445270, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Hasičská, 3037, Hasičská 3037, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|