KAREL BERKA
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
člen představenstva |
12.11.2015 |
Adresa: |
39002, 25405250, Tábor, Tábor, Tábor, Maredova, 3003 |
|
ing. MARTIN HART
|
Neaktivní
od 13.12.2016
|
předseda představenstva |
12.11.2015 |
Adresa: |
39002, 27405788, Tábor, Tábor, Tábor, Nerudova, 3078 |
|
KAREL BERKA
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
člen představenstva |
12.11.2015 |
Adresa: |
39002, 25405250, Tábor, Tábor, Tábor, Maredova, 3003, Maredova 3003, 39002 Tábor |
|
ing. MARTIN HART
|
Neaktivní
od 13.12.2016
|
předseda představenstva |
12.11.2015 |
Adresa: |
39002, 27405788, Tábor, Tábor, Tábor, Nerudova, 3078, Nerudova 3078, 39002 Tábor |
|
Andrea Tůmová
|
Neaktivní
od 12.12.2011
|
člen představenstva |
27.05.2010 |
Adresa: |
39001, 19822685, Tábor, Berlínská, 2756/10 |
|
Ing. Martin Hart
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
předseda představenstva |
27.05.2010 |
Adresa: |
39002, 27405788, Tábor, Nerudova, 3078 |
|
Andrea Tůmová
|
Neaktivní
od 12.12.2011
|
člen představenstva |
27.05.2010 |
Adresa: |
39005, 19822685, Tábor, Tábor, Tábor, Berlínská, 2756, 10, Berlínská 2756/10, 39005 Tábor |
|
ing. MARTIN HART
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
předseda představenstva |
27.05.2010 |
Adresa: |
39002, 27405788, Tábor, Tábor, Tábor, Nerudova, 3078, Nerudova 3078, 39002 Tábor |
|
Ing. Martin Hart
|
Neaktivní
od 27.05.2010
|
předseda představenstva |
16.05.2007 |
Adresa: |
39001, 19799021, Tábor, Pražská, 221/5 |
|
Andrea Kropíková
|
Neaktivní
od 27.05.2010
|
člen představenstva |
16.05.2007 |
Adresa: |
39001, 19822685, Tábor, Berlínská, 2756/10 |
|
Karel Berka
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen představenstva |
16.05.2007 |
Adresa: |
39001, 19826338, Tábor, Horky, K Šachtě, 203 |
|
ing. Martin Hart
|
Neaktivní
od 27.05.2010
|
předseda představenstva |
16.05.2007 |
Adresa: |
39001, 19799021, Tábor, Tábor, Tábor, Pražská, 221, 5, Pražská 221/5, 39001 Tábor |
|
Andrea Kropíková
|
Neaktivní
od 27.05.2010
|
člen představenstva |
16.05.2007 |
Adresa: |
39005, 19822685, Tábor, Tábor, Tábor, Berlínská, 2756, 10, Berlínská 2756/10, 39005 Tábor |
|
Karel Berka
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen představenstva |
16.05.2007 |
Adresa: |
39001, 19826338, Tábor, Tábor, Horky, K Šachtě, 203, K Šachtě 203, Horky, 39001 Tábor |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 16.05.2007
|
předseda představenstva |
20.03.2007 |
Adresa: |
73514, 16989686, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757 |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 16.05.2007
|
předseda představenstva |
20.03.2007 |
Adresa: |
73514, 16989686, Karviná, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757, Kpt. Jaroše 757, Lutyně, 73514 Orlová |
|