VLADIMÍR ADÁMEK
|
Neaktivní
od 16.09.2017
|
Jednatel |
21.06.2017 |
Adresa: |
75701, 24285285, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, U Vodojemu, 1230 |
|
VLADIMÍR ADÁMEK
|
Neaktivní
od 16.09.2017
|
Jednatel |
21.06.2017 |
Adresa: |
75701, 24285285, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, U Vodojemu, 1230, U Vodojemu 1230, 75701 Valašské Meziříčí |
|
VLADIMÍR ADÁMEK
|
Neaktivní
od 21.06.2017
|
Jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
75701, 24284726, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, U Vodojemu, 1166 |
|
Ing. JAROSLAV CAMFRLA
|
Neaktivní
od 16.09.2017
|
Jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
75661, 17215927, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská, 1695 |
|
VLADIMÍR ADÁMEK
|
Neaktivní
od 21.06.2017
|
Jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
75701, 24284726, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, U Vodojemu, 1166, U Vodojemu 1166, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. Jaroslav Camfrla
|
Neaktivní
od 16.09.2017
|
Jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
75661, 17215927, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská, 1695, Svazarmovská 1695, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Ing. JAROSLAV CAMFRLA
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
75661, 17215927, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská, 1695 |
|
Ing. Jaroslav Camfrla
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
75661, 17215927, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská, 1695, Svazarmovská 1695, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Vladimír Adámek
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
12.11.2009 |
Adresa: |
75701, 24284726, Valašské Meziříčí, U Vodojemu, 1166 |
|
VLADIMÍR ADÁMEK
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
12.11.2009 |
Adresa: |
75701, 24284726, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, U Vodojemu, 1166, U Vodojemu 1166, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. Martin Petrzik
|
Neaktivní
od 12.11.2009
|
jednatel |
18.04.2007 |
Adresa: |
71000, 26071495, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Baranovci, 1976/32 |
|
Ing. Jaroslav Camfrla
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
jednatel |
18.04.2007 |
Adresa: |
75661, 17215927, Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská, 1695 |
|
Ing. Martin Petrzik
|
Neaktivní
od 12.11.2009
|
jednatel |
18.04.2007 |
Adresa: |
71000, 26071495, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Baranovci, 1976, 32, Na Baranovci 1976/32, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. Jaroslav Camfrla
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
jednatel |
18.04.2007 |
Adresa: |
75661, 17215927, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská, 1695, Svazarmovská 1695, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|