EDITA KRSIČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.09.2024 |
Adresa: |
70200, 3196020, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Pelclova, 2669, 4, Pelclova 2669/4, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
ALEŠ ARNE VARMUŽA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
02.06.2021 |
Adresa: |
75662, 17062381, Vsetín, Hutisko-Solanec, Solanec pod Soláněm |
|
ROMANA DVOŘÁKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
02.06.2021 |
Adresa: |
70200, 3182339, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Mlýnská, 534, 3 |
|
EDITA KRSIČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.06.2021 |
Adresa: |
70200, 3182053, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Veleslavínova, 424, 16 |
|
ALEŠ ARNE VARMUŽA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
02.06.2021 |
Adresa: |
75662, 17062381, Vsetín, Hutisko-Solanec, Solanec pod Soláněm, Solanec pod Soláněm č.ev. 134, 75662 Hutisko-Solanec |
|
ROMANA DVOŘÁKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
02.06.2021 |
Adresa: |
70200, 3182339, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Mlýnská, 534, 3, Mlýnská 534/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
EDITA KRSIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2024
|
člen výboru |
02.06.2021 |
Adresa: |
70200, 3182053, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Veleslavínova, 424, 16, Veleslavínova 424/16, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
ALEŠ ARNE VARMUŽA
|
Neaktivní
od 02.06.2021
|
předseda výboru |
19.03.2021 |
Adresa: |
75662, 17062381, Vsetín, Hutisko-Solanec, Solanec pod Soláněm |
|
ALEŠ ARNE VARMUŽA
|
Neaktivní
od 02.06.2021
|
předseda výboru |
19.03.2021 |
Adresa: |
75662, 17062381, Vsetín, Hutisko-Solanec, Solanec pod Soláněm, Solanec pod Soláněm č.ev. 134, 75662 Hutisko-Solanec |
|
ALEŠ ARNE VARMUŽA
|
Neaktivní
od 19.03.2021
|
předseda výboru |
18.11.2015 |
Adresa: |
70200, 3182339, Ostrava, Moravská Ostrava, Mlýnská, 534, 3 |
|
ZDENĚK GOJ
|
Neaktivní
od 02.06.2021
|
místopředseda výboru |
18.11.2015 |
Adresa: |
70200, 3182339, Ostrava, Moravská Ostrava, Mlýnská, 534, 3 |
|
ROMANA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2021
|
člen výboru |
18.11.2015 |
Adresa: |
70200, 3182339, Ostrava, Moravská Ostrava, Mlýnská, 534, 3 |
|
ALEŠ ARNE VARMUŽA
|
Neaktivní
od 19.03.2021
|
předseda výboru |
18.11.2015 |
Adresa: |
70200, 3182339, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Mlýnská, 534, 3, Mlýnská 534/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
ZDENĚK GOJ
|
Neaktivní
od 02.06.2021
|
místopředseda výboru |
18.11.2015 |
Adresa: |
70200, 3182339, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Mlýnská, 534, 3, Mlýnská 534/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
ROMANA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2021
|
člen výboru |
18.11.2015 |
Adresa: |
70200, 3182339, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Mlýnská, 534, 3, Mlýnská 534/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Aleš Arne Varmuža
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
předseda výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
70200, 3182339, Ostrava, Moravská Ostrava, Mlýnská, 534/3 |
|
Zdeněk Goj
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
místopředseda výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
70200, 3182339, Ostrava, Moravská Ostrava, Mlýnská, 534/3 |
|
Romana Dvořáková
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
člen výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
70200, 3182339, Ostrava, Moravská Ostrava, Mlýnská, 534/3 |
|
Aleš Arne Varmuža
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
předseda výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
70200, 3182339, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Mlýnská, 534, 3, Mlýnská 534/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
ZDENĚK GOJ
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
místopředseda výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
70200, 3182339, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Mlýnská, 534, 3, Mlýnská 534/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
ROMANA DVOŘÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
člen výboru |
13.06.2007 |
Adresa: |
70200, 3182339, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Mlýnská, 534, 3, Mlýnská 534/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|