Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | J & V management s.r.o. |
ICO: | 27802671 |
Registrovaná adresa: | 73801, 20430141, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Na Příkopě, 1221, Na Příkopě 1221, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
Začleněno na: | 25.06.2007 |
Předmět podnikání: |
Velkoobchod a maloobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Ubytovací služby
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Zprostředkování obchodu a služeb
Realitní zprostředkování
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JIŘÍ KARÁSEK | Aktivní | 03.05.2023 | |
|
|||
VERONIKA KARÁSKOVÁ | Aktivní | 24.06.2015 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JIŘÍ KARÁSEK | Aktivní | Jednatel | 22.05.2023 |
|
|||
VERONIKA KARÁSKOVÁ | Aktivní | Jednatel | 24.06.2015 |
|
|||
VERONIKA KARÁSKOVÁ | Aktivní | Jednatel | 24.06.2015 |
|
|||
VERONIKA VRANOVÁ | Neaktivní od 24.06.2015 | Jednatel | 04.11.2014 |
|
|||
VERONIKA VRANOVÁ | Neaktivní od 24.06.2015 | Jednatel | 04.11.2014 |
|
|||
Veronika Vránová | Neaktivní od 04.11.2014 | jednatel | 08.02.2012 |
|
|||
Veronika Vránová | Neaktivní od 04.11.2014 | jednatel | 08.02.2012 |
|
|||
Jeanetta Juříčková | Neaktivní od 08.02.2012 | jednatel | 25.06.2007 |
|
|||
Jeanetta Juříčková | Neaktivní od 08.02.2012 | jednatel | 25.06.2007 |
|
Registrační číslo J & V management s.r.o. je 27802671.
Registrační adresa J & V management s.r.o. je 73801, 20430141, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Na Příkopě, 1221, Na Příkopě 1221, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek.
J & V management s.r.o. byla založena 25.06.2007.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je JIŘÍ KARÁSEK, VERONIKA KARÁSKOVÁ.