Ing. PETR KOVAŘÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.12.2022 |
Adresa: |
72525, 28225864, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Anny Letenské, 1452, 5a |
|
Ing. PETR KOVAŘÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.12.2022 |
Adresa: |
72525, 28225864, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Anny Letenské, 1452, 5a, Anny Letenské 1452/5a, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
Ing. PETR HEIDER
|
Neaktivní
od 27.12.2022
|
jednatel |
29.07.2014 |
Adresa: |
74801, 4616545, Hlučín, Hlučín, Slovanská, 976, 14 |
|
Ing. PETR HEIDER
|
Neaktivní
od 27.12.2022
|
jednatel |
29.07.2014 |
Adresa: |
74801, 4616545, Opava, Hlučín, Hlučín, Slovanská, 976, 14, Slovanská 976/14, 74801 Hlučín |
|
Ing. Petr Heider
|
Neaktivní
od 29.07.2014
|
jednatel |
13.10.2008 |
Adresa: |
74801, 4616545, Hlučín, Slovanská, 976/14 |
|
Ing. PETR HEIDER
|
Neaktivní
od 29.07.2014
|
jednatel |
13.10.2008 |
Adresa: |
74801, 4616545, Opava, Hlučín, Hlučín, Slovanská, 976, 14, Slovanská 976/14, 74801 Hlučín |
|
Štěpánka Kučová
|
Neaktivní
od 13.10.2008
|
jednatel |
21.06.2007 |
Adresa: |
74716, 4292740, Hať, Pekařská, 578/6 |
|
Štěpánka Kučová
|
Neaktivní
od 13.10.2008
|
jednatel |
21.06.2007 |
Adresa: |
74716, 4292740, Opava, Hať, Hať, Pekařská, 578, 6, Pekařská 578/6, 74716 Hať |
|