Ing. JAROSLAV KVARDA
|
Neaktivní
od 18.06.2020
|
Jednatel |
17.10.2016 |
Adresa: |
73939, 14174197, Lučina, Lučina, 335 |
|
Ing. RADIM KOLÁČEK
|
Neaktivní
od 18.06.2020
|
Jednatel |
17.10.2016 |
Adresa: |
73531, 18819613, Bohumín, Skřečoň, Myslivecká, 605 |
|
Ing. Jaroslav Kvarda
|
Neaktivní
od 18.06.2020
|
Jednatel |
17.10.2016 |
Adresa: |
73939, 14174197, Frýdek-Místek, Lučina, Lučina, 335, č.p. 335, 73939 Lučina |
|
Ing. RADIM KOLÁČEK
|
Neaktivní
od 18.06.2020
|
Jednatel |
17.10.2016 |
Adresa: |
73531, 18819613, Karviná, Bohumín, Skřečoň, Myslivecká, 605, Myslivecká 605, Skřečoň, 73531 Bohumín |
|
Ing. MICHAL PASTUŠEK
|
Neaktivní
od 18.06.2020
|
Předseda rady jednatelů |
15.09.2016 |
Adresa: |
70200, 3180441, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Přívozská, 157, 5 |
|
Ing. MICHAL PASTUŠEK
|
Neaktivní
od 18.06.2020
|
Předseda rady jednatelů |
15.09.2016 |
Adresa: |
70200, 3180441, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Přívozská, 157, 5, Přívozská 157/5, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. DANIEL MORYS
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
jednatel |
01.01.2016 |
Adresa: |
73941, 28021797, Palkovice, Palkovice, 877 |
|
Ing. JAROSLAV KVARDA
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
jednatel |
01.01.2016 |
Adresa: |
73939, 14174197, Lučina, Lučina, 335 |
|
Ing. RADIM KOLÁČEK
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
jednatel |
01.01.2016 |
Adresa: |
73531, 18819613, Bohumín, Skřečoň, Myslivecká, 605 |
|
Ing. DANIEL MORYS
|
Neaktivní
od 04.08.2016
|
jednatel |
01.01.2016 |
Adresa: |
73941, 28021797, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 877, č.p. 877, 73941 Palkovice |
|
Ing. Jaroslav Kvarda
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
jednatel |
01.01.2016 |
Adresa: |
73939, 14174197, Frýdek-Místek, Lučina, Lučina, 335, č.p. 335, 73939 Lučina |
|
Ing. RADIM KOLÁČEK
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
jednatel |
01.01.2016 |
Adresa: |
73531, 18819613, Karviná, Bohumín, Skřečoň, Myslivecká, 605, Myslivecká 605, Skřečoň, 73531 Bohumín |
|
Ing. DANIEL MORYS
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
jednatel |
20.06.2014 |
Adresa: |
73941, 28021797, Palkovice, Palkovice, 877 |
|
Ing. JAROSLAV KVARDA
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
jednatel |
20.06.2014 |
Adresa: |
73939, 14174197, Lučina, Lučina, 335 |
|
Ing. RADIM KOLÁČEK
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
jednatel |
20.06.2014 |
Adresa: |
73531, 18819613, Bohumín, Skřečoň, Myslivecká, 605 |
|
Ing. RADIM KOLÁČEK
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
jednatel |
20.06.2014 |
Adresa: |
73531, 18819613, Karviná, Bohumín, Skřečoň, Myslivecká, 605, Myslivecká 605, Skřečoň, 73531 Bohumín |
|
Ing. DANIEL MORYS
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
jednatel |
20.06.2014 |
Adresa: |
73941, 28021797, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 877, č.p. 877, 73941 Palkovice |
|
Ing. Jaroslav Kvarda
|
Neaktivní
od 01.01.2016
|
jednatel |
20.06.2014 |
Adresa: |
73939, 14174197, Frýdek-Místek, Lučina, Lučina, 335, č.p. 335, 73939 Lučina |
|
Ing. RADIM KOLÁČEK
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
jednatel |
15.10.2012 |
Adresa: |
73531, 18819613, Bohumín, Skřečoň, Myslivecká, 605 |
|
Ing. RADIM KOLÁČEK
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
jednatel |
15.10.2012 |
Adresa: |
73531, 18819613, Karviná, Bohumín, Skřečoň, Myslivecká, 605, Myslivecká 605, Skřečoň, 73531 Bohumín |
|
Ing. Daniel Morys
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
jednatel |
17.05.2012 |
Adresa: |
73941, 28021797, Palkovice, 877 |
|
Ing. DANIEL MORYS
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
jednatel |
17.05.2012 |
Adresa: |
73941, 28021797, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 877, č.p. 877, 73941 Palkovice |
|
Ing. Jaroslav Kvarda
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
jednatel |
15.09.2010 |
Adresa: |
73939, 14174197, Lučina, 335 |
|
Ing. Jaroslav Kvarda
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
jednatel |
15.09.2010 |
Adresa: |
73939, 14174197, Frýdek-Místek, Lučina, Lučina, 335, č.p. 335, 73939 Lučina |
|
Ing. Martin Koch
|
Neaktivní
od 15.10.2012
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
74764, 25866770, Budišovice, Na Horečkách, 164 |
|
Ing. Martin Koch
|
Neaktivní
od 15.10.2012
|
jednatel |
01.10.2009 |
Adresa: |
74764, 25866770, Opava, Budišovice, Budišovice, Na Horečkách, 164, Na Horečkách 164, 74764 Budišovice |
|
Ing. Petr Šmíd
|
Neaktivní
od 01.10.2009
|
jednatel |
12.09.2008 |
Adresa: |
72200, 3164365, Ostrava, Třebovice, Třebovická, 5035/8 |
|
Ing. Daniel Morys
|
Neaktivní
od 17.05.2012
|
jednatel |
12.09.2008 |
Adresa: |
73941, 15330231, Palkovice, 657 |
|
Ing. Petr Šmíd
|
Neaktivní
od 01.10.2009
|
jednatel |
12.09.2008 |
Adresa: |
72200, 3164365, Ostrava-město, Ostrava, Třebovice, Třebovická, 5035, 8, Třebovická 5035/8, Třebovice, 72200 Ostrava |
|
Ing. Daniel Morys
|
Neaktivní
od 17.05.2012
|
jednatel |
12.09.2008 |
Adresa: |
73941, 15330231, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 657, č.p. 657, 73941 Palkovice |
|
Ing. Michal Rzyman
|
Neaktivní
od 20.07.2010
|
jednatel |
29.07.2008 |
Adresa: |
73535, 5810175, Horní Suchá, Volontérská, 1/915 |
|
Ing. Michal Rzyman
|
Neaktivní
od 20.07.2010
|
jednatel |
29.07.2008 |
Adresa: |
73535, 5810175, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Volontérská, 915, 1, Volontérská 915/1, 73535 Horní Suchá |
|
Ing. Vlastimír Kontrik
|
Neaktivní
od 29.07.2008
|
jednatel |
02.06.2008 |
Adresa: |
72400, 23339055, Ostrava, Stará Bělá, Na Pešatku, 1084/14a |
|
Ing. VLASTIMÍR KONTRIK
|
Neaktivní
od 29.07.2008
|
jednatel |
02.06.2008 |
Adresa: |
72400, 23339055, Ostrava-město, Ostrava, Stará Bělá, Na Pešatku, 1084, 14a, Na Pešatku 1084/14a, Stará Bělá, 72400 Ostrava |
|
Ing. Jaroslav Kvarda
|
Neaktivní
od 12.09.2008
|
jednatel |
15.04.2008 |
Adresa: |
73939, 14174197, Lučina, 335 |
|
Ing. Jaroslav Kvarda
|
Neaktivní
od 12.09.2008
|
jednatel |
15.04.2008 |
Adresa: |
73939, 14174197, Frýdek-Místek, Lučina, Lučina, 335, č.p. 335, 73939 Lučina |
|
Ing. Jan Pokorný
|
Neaktivní
od 12.09.2008
|
jednatel |
06.02.2008 |
Adresa: |
73924, 26518210, Krmelín, Kostelní, 573 |
|
Ing. Jan Pokorný
|
Neaktivní
od 12.09.2008
|
jednatel |
06.02.2008 |
Adresa: |
73924, 26518210, Frýdek-Místek, Krmelín, Krmelín, Kostelní, 573, Kostelní 573, 73924 Krmelín |
|
Ing. Jaroslav Veselský
|
Neaktivní
od 15.04.2008
|
jednatel |
01.07.2007 |
Adresa: |
70200, 3197689, Ostrava, Moravská Ostrava, Lechowiczova, 2837/1 |
|
Ing. Miroslav Kuchryk
|
Neaktivní
od 02.06.2008
|
jednatel |
01.07.2007 |
Adresa: |
70900, 3314987, Ostrava, Mariánské Hory, Kubelíkova, 736/1 |
|
Ing. Jaroslav Veselský
|
Neaktivní
od 15.04.2008
|
jednatel |
01.07.2007 |
Adresa: |
70200, 3197689, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Lechowiczova, 2837, 1, Lechowiczova 2837/1, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Miroslav Kuchryk
|
Neaktivní
od 02.06.2008
|
jednatel |
01.07.2007 |
Adresa: |
70900, 3314987, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, Kubelíkova, 736, 1, Kubelíkova 736/1, Mariánské Hory, 70900 Ostrava |
|