JIŘÍ GAZDA
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
73531, 18817726, Karviná, Bohumín, Skřečoň, Přední, 416 |
|
JIŘÍ GAZDA
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
73531, 18817726, Karviná, Bohumín, Skřečoň, Přední, 416, Přední 416, Skřečoň, 73531 Bohumín |
|
ŽANETA FRENN
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
Jednatel |
18.11.2015 |
Adresa: |
72000, 3136400, Ostrava, Hrabová, Na Farském, 361, 24 |
|
Žaneta Frenn
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
Jednatel |
18.11.2015 |
Adresa: |
72000, 3136400, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Na Farském, 361, 24, Na Farském 361/24, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
Ing. IVO OSTROŽNÝ
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
jednatel |
21.11.2011 |
Adresa: |
72200, 25761595, Ostrava, Třebovice, Třebovická, 5566, 84b |
|
Ing. Ivo Ostrožný
|
Neaktivní
od 20.10.2015
|
jednatel |
21.11.2011 |
Adresa: |
72200, 25761595, Ostrava-město, Ostrava, Třebovice, Třebovická, 5566, 84b, Třebovická 5566/84b, Třebovice, 72200 Ostrava |
|
Irena Valachová
|
Neaktivní
od 21.11.2011
|
jednatel |
22.10.2007 |
Adresa: |
72200, 25157728, Ostrava, Třebovice, Na Valech, 5551/14D |
|
Žaneta Frenn
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
jednatel |
22.10.2007 |
Adresa: |
72000, 3136400, Ostrava, Hrabová, Na Farském, 24 |
|
IRENA VALACHOVÁ
|
Neaktivní
od 21.11.2011
|
jednatel |
22.10.2007 |
Adresa: |
72200, 25157728, Ostrava-město, Ostrava, Třebovice, Na Valech, 5551, 14d, Na Valech 5551/14d, Třebovice, 72200 Ostrava |
|
Žaneta Frenn
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
jednatel |
22.10.2007 |
Adresa: |
72000, 3136400, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Na Farském, 361, 24, Na Farském 361/24, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
Martin Balcárek
|
Neaktivní
od 22.10.2007
|
jednatel |
04.07.2007 |
Adresa: |
79201, 2837145, Bruntál, Motlochova, 1880/2a |
|
Martin Balcárek
|
Neaktivní
od 22.10.2007
|
jednatel |
04.07.2007 |
Adresa: |
79201, 2837145, Bruntál, Bruntál, Bruntál, Motlochova, 1880, 2a, Motlochova 1880/2a, 79201 Bruntál |
|