Ing. VLADIMÍR PAŠEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
28.12.2017 |
Adresa: |
77900, 23283670, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1012, 7 |
|
JITKA SLOUKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
28.12.2017 |
Adresa: |
77900, 23283688, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1013, 5 |
|
MARIE CHLUPOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.12.2017 |
Adresa: |
77900, 23283696, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1014, 3 |
|
VANDA KOZÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.12.2017 |
Adresa: |
77900, 23283688, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1013, 5 |
|
JAN SCHWARZER
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.12.2017 |
Adresa: |
77900, 23272325, Olomouc, Olomouc, Neředín, Zelená, 585, 8 |
|
Ing. VLADIMÍR PAŠEK
|
Neaktivní
od 31.03.2023
|
předseda výboru |
28.12.2017 |
Adresa: |
77900, 23283670, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1012, 7, Starého 1012/7, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
JITKA SLOUKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2023
|
místopředseda výboru |
28.12.2017 |
Adresa: |
77900, 23283688, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1013, 5, Starého 1013/5, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
MARIE CHLUPOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2023
|
člen výboru |
28.12.2017 |
Adresa: |
77900, 23283696, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1014, 3, Starého 1014/3, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
VANDA KOZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2023
|
člen výboru |
28.12.2017 |
Adresa: |
77900, 23283688, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1013, 5, Starého 1013/5, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
JAN SCHWARZER
|
Neaktivní
od 31.03.2023
|
člen výboru |
28.12.2017 |
Adresa: |
77900, 23272325, Olomouc, Olomouc, Neředín, Zelená, 585, 8, Zelená 585/8, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. VLADIMÍR PAŠEK
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
předseda výboru |
22.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23283670, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1012, 7 |
|
JIŘÍ DEML
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
místopředseda výboru |
22.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23283700, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1015, 1 |
|
JUDr. JITKA SLOUKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
člen výboru |
22.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23283688, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1013, 5 |
|
MARIE CHLUPOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
člen výboru |
22.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23283696, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1014, 3 |
|
VANDA KOZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
člen výboru |
22.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23283688, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1013, 5 |
|
Ing. VLADIMÍR PAŠEK
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
předseda výboru |
22.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23283670, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1012, 7, Starého 1012/7, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
JIŘÍ DEML
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
místopředseda výboru |
22.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23283700, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1015, 1, Starého 1015/1, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
JUDr. JITKA SLOUKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
člen výboru |
22.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23283688, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1013, 5, Starého 1013/5, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
MARIE CHLUPOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
člen výboru |
22.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23283696, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1014, 3, Starého 1014/3, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
VANDA KOZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2017
|
člen výboru |
22.11.2016 |
Adresa: |
77900, 23283688, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1013, 5, Starého 1013/5, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
Marie Chlupová
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
člen výboru |
11.07.2009 |
Adresa: |
77900, 23283696, Olomouc, Starého, 3 |
|
MARIE CHLUPOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
člen výboru |
11.07.2009 |
Adresa: |
77900, 23283696, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1014, 3, Starého 1014/3, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
Ing. Josef Lukáš
|
Neaktivní
od 11.07.2009
|
člen výboru |
02.08.2007 |
Adresa: |
77200, 23283696, Olomouc, Starého, 3 |
|
Ing. Vladimír Pašek
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
předseda výboru |
02.08.2007 |
Adresa: |
77200, 23283670, Olomouc, Starého, 7 |
|
Jiří Deml
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
místopředseda výboru |
02.08.2007 |
Adresa: |
77200, 23283700, Olomouc, Starého, 1 |
|
JUDr. Jitka Slouková
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
člen výboru |
02.08.2007 |
Adresa: |
77200, 23283688, Olomouc, Starého, 5 |
|
Vanda Kozáková
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
člen výboru |
02.08.2007 |
Adresa: |
77200, 23283688, Olomouc, Starého, 5 |
|
ing. Josef Lukáš
|
Neaktivní
od 11.07.2009
|
člen výboru |
02.08.2007 |
Adresa: |
77900, 23283696, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1014, 3, Starého 1014/3, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
Ing. VLADIMÍR PAŠEK
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
předseda výboru |
02.08.2007 |
Adresa: |
77900, 23283670, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1012, 7, Starého 1012/7, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
JIŘÍ DEML
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
místopředseda výboru |
02.08.2007 |
Adresa: |
77900, 23283700, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1015, 1, Starého 1015/1, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
JUDr. JITKA SLOUKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
člen výboru |
02.08.2007 |
Adresa: |
77900, 23283688, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1013, 5, Starého 1013/5, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
VANDA KOZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
člen výboru |
02.08.2007 |
Adresa: |
77900, 23283688, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Starého, 1013, 5, Starého 1013/5, Hodolany, 77900 Olomouc |
|