EVA JACKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.09.2020 |
Adresa: |
11000, 21708312, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Hybernská, 1012, 30 |
|
EVA JACKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2024
|
Jednatel |
24.09.2020 |
Adresa: |
11000, 21708312, Praha, Nové Město, Hybernská, 1012, 30, Hybernská 1012/30, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
EVA JACKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
Jednatel |
13.08.2019 |
Adresa: |
73932, 12508632, Ostrava-město, Vratimov, Horní Datyně, U Jámy, 104 |
|
EVA JACKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
Jednatel |
13.08.2019 |
Adresa: |
73932, 12508632, Ostrava-město, Vratimov, Horní Datyně, U Jámy, 104, U Jámy 104, Horní Datyně, 73932 Vratimov |
|
EVA JACKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.08.2018
|
Jednatel |
05.08.2015 |
Adresa: |
73934, 41962320, Václavovice, Václavovice, Konečná, 633 |
|
EVA JACKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.08.2018
|
Jednatel |
05.08.2015 |
Adresa: |
73934, 41962320, Ostrava-město, Václavovice, Václavovice, Konečná, 633, Konečná 633, 73934 Václavovice |
|
Mgr. JIŘÍ SVOBODA
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
Jednatel |
18.06.2015 |
Adresa: |
70800, 3284549, Ostrava, Poruba, Vřesinská, 128, 40 |
|
Mgr. JIŘÍ SVOBODA
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
Jednatel |
18.06.2015 |
Adresa: |
70800, 3284549, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Vřesinská, 128, 40, Vřesinská 128/40, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Mgr. Jiří Svoboda
|
Neaktivní
od 18.06.2015
|
jednatel |
17.07.2007 |
Adresa: |
70800, 3284549, Ostrava, Poruba, Vřesinská, 128/40 |
|
Mgr. JIŘÍ SVOBODA
|
Neaktivní
od 18.06.2015
|
jednatel |
17.07.2007 |
Adresa: |
70800, 3284549, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Vřesinská, 128, 40, Vřesinská 128/40, Poruba, 70800 Ostrava |
|