EVA ZBOŘILOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
13.07.2019 |
Adresa: |
78401, 20641664, Olomouc, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5 |
|
EVA ZBOŘILOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
13.07.2019 |
Adresa: |
78401, 20641664, Olomouc, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5, Novosady 549/5, 78401 Litovel |
|
JAN SKÁCEL
|
Aktivní
|
PŘEDSEDA |
01.07.2017 |
Adresa: |
78401, 20633661, Olomouc, Litovel, Rozvadovice, 14 |
|
MILOSLAVA KOHOUTOVÁ
|
Aktivní
|
ČLEN VÝBORU |
01.07.2017 |
Adresa: |
78401, 20641664, Olomouc, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5 |
|
JAN SKÁCEL
|
Aktivní
|
PŘEDSEDA |
01.07.2017 |
Adresa: |
78401, 20633661, Olomouc, Litovel, Rozvadovice, 14, Rozvadovice 14, 78401 Litovel |
|
MILOSLAVA KOHOUTOVÁ
|
Aktivní
|
ČLEN VÝBORU |
01.07.2017 |
Adresa: |
78401, 20641664, Olomouc, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5, Novosady 549/5, 78401 Litovel |
|
DAGMAR KAMARÁDOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2019
|
Místopřeceda výboru |
01.07.2017 |
Adresa: |
78401, 20641664, Olomouc, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5 |
|
DAGMAR KAMARÁDOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2019
|
Místopřeceda výboru |
01.07.2017 |
Adresa: |
78401, 20641664, Olomouc, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5, Novosady 549/5, 78401 Litovel |
|
ALEŠ KOHOUT
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
místopředseda výboru |
15.10.2016 |
Adresa: |
77900, 23322152, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Polská, 427, 48 |
|
ALEŠ KOHOUT
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
místopředseda výboru |
15.10.2016 |
Adresa: |
77900, 23322152, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Polská, 427, 48, Polská 427/48, 77900 Olomouc |
|
DAGMAR KAMARÁDOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
člen výboru |
20.05.2016 |
Adresa: |
78401, 20641664, Olomouc, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5 |
|
DAGMAR KAMARÁDOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
člen výboru |
20.05.2016 |
Adresa: |
78401, 20641664, Olomouc, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5, Novosady 549/5, 78401 Litovel |
|
DAGMAR ROLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2016
|
člen výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
78401, 20641664, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5 |
|
ALEŠ KOHOUT
|
Neaktivní
od 15.10.2016
|
místopředseda výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
78401, 20641664, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5 |
|
Ing. IVONA BERKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
předseda výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
78401, 20641664, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5 |
|
DAGMAR ROLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2016
|
člen výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
78401, 20641664, Olomouc, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5, Novosady 549/5, 78401 Litovel |
|
ALEŠ KOHOUT
|
Neaktivní
od 15.10.2016
|
místopředseda výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
78401, 20641664, Olomouc, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5, Novosady 549/5, 78401 Litovel |
|
Ing. IVONA BERKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2017
|
předseda výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
78401, 20641664, Olomouc, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5, Novosady 549/5, 78401 Litovel |
|
Ing. Ivona Berková
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
předseda výboru |
18.09.2012 |
Adresa: |
78401, 20641664, Olomouc, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5 |
|
ALEŠ KOHOUT
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
místopředseda výboru |
18.09.2012 |
Adresa: |
78401, 20641664, Olomouc, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5 |
|
Dagmar Rollerová
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen výboru |
18.09.2012 |
Adresa: |
78401, 20641664, Olomouc, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5 |
|
Ing. IVONA BERKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
předseda výboru |
18.09.2012 |
Adresa: |
78401, 20641664, Olomouc, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5, Novosady 549/5, 78401 Litovel |
|
ALEŠ KOHOUT
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
místopředseda výboru |
18.09.2012 |
Adresa: |
78401, 20641664, Olomouc, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5, Novosady 549/5, 78401 Litovel |
|
DAGMAR ROLLEROVÁ
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen výboru |
18.09.2012 |
Adresa: |
78401, 20641664, Olomouc, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5, Novosady 549/5, 78401 Litovel |
|
František Šmerda
|
Neaktivní
od 29.01.2009
|
člen výboru |
09.08.2007 |
Adresa: |
78401, 20641664, Litovel, Novosady, 549/5 |
|
Aleš Kohout
|
Neaktivní
od 18.09.2012
|
předseda výboru |
09.08.2007 |
Adresa: |
78401, 20641664, Litovel, Novosady, 549/5 |
|
Ing. Ivona Berková
|
Neaktivní
od 18.09.2012
|
místopředseda výboru |
09.08.2007 |
Adresa: |
78401, 20641664, Litovel, Novosady, 549/5 |
|
František Šmerda
|
Neaktivní
od 29.01.2009
|
člen výboru |
09.08.2007 |
Adresa: |
78401, 20641664, Olomouc, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5, Novosady 549/5, 78401 Litovel |
|
ALEŠ KOHOUT
|
Neaktivní
od 18.09.2012
|
předseda výboru |
09.08.2007 |
Adresa: |
78401, 20641664, Olomouc, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5, Novosady 549/5, 78401 Litovel |
|
Ing. IVONA BERKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.09.2012
|
místopředseda výboru |
09.08.2007 |
Adresa: |
78401, 20641664, Olomouc, Litovel, Litovel, Novosady, 549, 5, Novosady 549/5, 78401 Litovel |
|