JUDr. ELENA KOTOROVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
12.01.2021 |
Adresa: |
25228, 25697994, Praha-západ, Černošice, Černošice, Peroutkova, 1787 |
|
JUDr. ELENA KOTOROVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
12.01.2021 |
Adresa: |
25228, 25697994, Praha-západ, Černošice, Černošice, Peroutkova, 1787, Peroutkova 1787, 25228 Černošice |
|
JUDr. IVANA SLAVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.04.2021
|
člen představenstva |
12.01.2021 |
Adresa: |
15000, 22028099, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Na Stárce, 946, 7 |
|
Mgr. VLADIMÍRA ZIEGLEROVÁ
|
Neaktivní
od 13.04.2021
|
člen představenstva |
12.01.2021 |
Adresa: |
33824, 12984787, Rokycany, Všenice, Všenice, 29 |
|
JUDr. IVANA SLAVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.04.2021
|
člen představenstva |
12.01.2021 |
Adresa: |
15000, 22028099, Praha, Košíře, Na Stárce, 946, 7, Na Stárce 946/7, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Mgr. VLADIMÍRA ZIEGLEROVÁ
|
Neaktivní
od 13.04.2021
|
člen představenstva |
12.01.2021 |
Adresa: |
33824, 12984787, Rokycany, Všenice, Všenice, 29, č.p. 29, 33824 Všenice |
|
JUDr. ELENA KOTOROVÁ
|
Neaktivní
od 12.01.2021
|
člen představenstva |
15.11.2020 |
Adresa: |
25228, 25697994, Praha-západ, Černošice, Černošice, Peroutkova, 1787 |
|
JUDr. ELENA KOTOROVÁ
|
Neaktivní
od 12.01.2021
|
člen představenstva |
15.11.2020 |
Adresa: |
25228, 25697994, Praha-západ, Černošice, Černošice, Peroutkova, 1787, Peroutkova 1787, 25228 Černošice |
|
JUDr. ELENA KOTOROVÁ
|
Neaktivní
od 15.11.2020
|
člen představenstva |
29.07.2020 |
Adresa: |
25228, 25697986, Praha-západ, Černošice, Černošice, Mokropeská, 1786 |
|
JUDr. JIŘÍ DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 12.01.2021
|
předseda představenstva |
29.07.2020 |
Adresa: |
32600, 24501760, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Jablonského, 604, 7 |
|
Ing. JIŘÍ DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 12.01.2021
|
člen představenstva |
29.07.2020 |
Adresa: |
33203, 973963, Plzeň-město, Šťáhlavy, Šťáhlavy, Komenského, 354 |
|
JUDr. ELENA KOTOROVÁ
|
Neaktivní
od 15.11.2020
|
člen představenstva |
29.07.2020 |
Adresa: |
25228, 25697986, Praha-západ, Černošice, Černošice, Mokropeská, 1786, Mokropeská 1786, 25228 Černošice |
|
Ing. JIŘÍ DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 12.01.2021
|
člen představenstva |
29.07.2020 |
Adresa: |
33203, 973963, Plzeň-město, Šťáhlavy, Šťáhlavy, Komenského, 354, Komenského 354, 33203 Šťáhlavy |
|
JUDr. JIŘÍ DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 12.01.2021
|
předseda představenstva |
29.07.2020 |
Adresa: |
32600, 24501760, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Jablonského, 604, 7, Jablonského 604/7, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
JUDr. ELENA KOTOROVÁ
|
Neaktivní
od 16.06.2020
|
člen představenstva |
22.11.2018 |
Adresa: |
25228, 25697986, Praha-západ, Černošice, Černošice, Mokropeská, 1786 |
|
JUDr. ELENA KOTOROVÁ
|
Neaktivní
od 16.06.2020
|
člen představenstva |
22.11.2018 |
Adresa: |
25228, 25697986, Praha-západ, Černošice, Černošice, Mokropeská, 1786, Mokropeská 1786, 25228 Černošice |
|
JOZEF URÍK
|
Neaktivní
od 16.06.2020
|
člen představenstva |
19.10.2015 |
Adresa: |
14000, 21862915, Praha, Krč, U nových domů III, 537, 9 |
|
JOZEF URÍK
|
Neaktivní
od 16.06.2020
|
člen představenstva |
19.10.2015 |
Adresa: |
14000, 21862915, Praha, Krč, U nových domů III, 537, 9, U nových domů III 537/9, Krč, 14000 Praha 4 |
|
JUDr. ANNA DOLEŽALOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2018
|
člen představenstva |
29.07.2015 |
Adresa: |
25228, 25697986, Praha-západ, Černošice, Černošice, Mokropeská, 1786 |
|
JUDr. ANNA DOLEŽALOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2018
|
člen představenstva |
29.07.2015 |
Adresa: |
25228, 25697986, Praha-západ, Černošice, Černošice, Mokropeská, 1786, Mokropeská 1786, 25228 Černošice |
|
JUDr. ANNA DOLEŽALOVÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
člen představenstva |
04.06.2014 |
Adresa: |
33203, 973963, Šťáhlavy, Šťáhlavy, Komenského, 354 |
|
JUDr. Anna Doležalová
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
člen představenstva |
04.06.2014 |
Adresa: |
33203, 973963, Plzeň-město, Šťáhlavy, Šťáhlavy, Komenského, 354, Komenského 354, 33203 Šťáhlavy |
|
JIŘÍ DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 16.06.2020
|
Předseda představenstva |
11.10.2013 |
Adresa: |
32600, 24501760, Plzeň, Východní Předměstí, Jablonského, 604, 7 |
|
JIŘÍ DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 16.06.2020
|
Předseda představenstva |
11.10.2013 |
Adresa: |
32600, 24501760, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Jablonského, 604, 7, Jablonského 604/7, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
JUDr. Anna Doležalová
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
člen představenstva |
30.03.2010 |
Adresa: |
33203, 973963, Šťáhlavy, Komenského, 354 |
|
Mgr. Josef Urík
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
člen představenstva |
30.03.2010 |
Adresa: |
14000, 21862915, Praha, Krč, U Nových domů III, 537, 9 |
|
JUDr. Anna Doležalová
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
člen představenstva |
30.03.2010 |
Adresa: |
33203, 973963, Plzeň-město, Šťáhlavy, Šťáhlavy, Komenského, 354, Komenského 354, 33203 Šťáhlavy |
|
Mgr. Josef Urík
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
člen představenstva |
30.03.2010 |
Adresa: |
14000, 21862915, Praha, Krč, U nových domů III, 537, 9, U nových domů III 537/9, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Dušan Husár
|
Neaktivní
od 30.03.2010
|
člen představenstva |
13.09.2007 |
Adresa: |
41141, 16838793, Žitenice, Skalická, 201 |
|
Miroslav Rada
|
Neaktivní
od 30.03.2010
|
člen představenstva |
13.09.2007 |
Adresa: |
31800, 24563145, Plzeň, Skvrňany, Vojanova, 758/45 |
|
Josef Hrabačka
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
předseda představenstva |
13.09.2007 |
Adresa: |
33601, 887358, Ždírec, 46 |
|
Dušan Husár
|
Neaktivní
od 30.03.2010
|
člen představenstva |
13.09.2007 |
Adresa: |
41141, 16838793, Litoměřice, Žitenice, Žitenice, Skalická, 201, Skalická 201, 41141 Žitenice |
|
Miroslav Rada
|
Neaktivní
od 30.03.2010
|
člen představenstva |
13.09.2007 |
Adresa: |
31800, 24563145, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Vojanova, 758, 45, Vojanova 758/45, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Josef Hrabačka
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
předseda představenstva |
13.09.2007 |
Adresa: |
33601, 887358, Plzeň-jih, Ždírec, Ždírec, 46, č.p. 46, 33601 Ždírec |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 13.09.2007
|
předseda představenstva |
01.08.2007 |
Adresa: |
73514, 16989686, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757 |
|
MARTIN CHAMR
|
Neaktivní
od 13.09.2007
|
předseda představenstva |
01.08.2007 |
Adresa: |
73514, 16989686, Karviná, Orlová, Lutyně, Kpt. Jaroše, 757, Kpt. Jaroše 757, Lutyně, 73514 Orlová |
|