LADISLAV ANTALEC
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2013 |
Adresa: |
73542, 14252643, Těrlicko, Horní Těrlicko, Ostravská, 661, 46 |
|
LADISLAV ANTALEC
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2013 |
Adresa: |
73542, 14252643, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Ostravská, 661, 46, Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Ladislav Antalec
|
Neaktivní
od 08.11.2013
|
jednatel |
11.11.2009 |
Adresa: |
73542, 14252643, Těrlicko, Horní Těrlicko, 661 |
|
LADISLAV ANTALEC
|
Neaktivní
od 08.11.2013
|
jednatel |
11.11.2009 |
Adresa: |
73542, 14252643, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Ostravská, 661, 46, Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Helena Kovárová
|
Neaktivní
od 11.11.2009
|
jednatel |
17.01.2008 |
Adresa: |
73601, 24896977, Havířov, Město, Na Nábřeží, 96/53 |
|
Helena Kovárová
|
Neaktivní
od 11.11.2009
|
jednatel |
17.01.2008 |
Adresa: |
73601, 24896977, Karviná, Havířov, Město, Na Nábřeží, 96, 53, Na Nábřeží 96/53, Město, 73601 Havířov |
|
Helena Kovárová
|
Neaktivní
od 17.01.2008
|
jednatel |
13.08.2007 |
Adresa: |
73601, 24874060, Havířov, Šumbark, Klimšova, 664/13 |
|
Helena Kovárová
|
Neaktivní
od 17.01.2008
|
jednatel |
13.08.2007 |
Adresa: |
73601, 24874060, Karviná, Havířov, Šumbark, Klimšova, 664, 13, Klimšova 664/13, Šumbark, 73601 Havířov |
|