PETR KREJČÍ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2021 |
Adresa: |
79607, 81518587, Prostějov, Držovice, Držovice, Olomoucká, 566 |
|
PETR KREJČÍ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2021 |
Adresa: |
79607, 81518587, Prostějov, Držovice, Držovice, Olomoucká, 566, Olomoucká 566, 79607 Držovice |
|
PETR KREJČÍ
|
Neaktivní
od 11.03.2021
|
jednatel |
24.01.2020 |
Adresa: |
79857, 10560238, Prostějov, Pěnčín, Pěnčín, 161 |
|
Petr Krejčí
|
Neaktivní
od 11.03.2021
|
jednatel |
24.01.2020 |
Adresa: |
79857, 10560238, Prostějov, Pěnčín, Pěnčín, 161, č.p. 161, 79857 Pěnčín |
|
MILOŠ DOSTÁL
|
Neaktivní
od 24.01.2020
|
jednatel |
28.01.2013 |
Adresa: |
79848, 10577564, Protivanov, Protivanov, U Školky, 332 |
|
MILOŠ DOSTÁL
|
Neaktivní
od 24.01.2020
|
jednatel |
28.01.2013 |
Adresa: |
79848, 10577564, Prostějov, Protivanov, Protivanov, U Školky, 332, U Školky 332, 79848 Protivanov |
|
Hynek Zigmund
|
Neaktivní
od 28.01.2013
|
jednatel |
12.09.2007 |
Adresa: |
62000, 19039573, Brno, Tuřany, Tuřanské náměstí, 77/13 |
|
Miloš Dostál
|
Neaktivní
od 28.01.2013
|
jednatel |
12.09.2007 |
Adresa: |
79848, 10577564, Protivanov, 332 |
|
Hynek Zigmund
|
Neaktivní
od 28.01.2013
|
jednatel |
12.09.2007 |
Adresa: |
62000, 19039573, Brno-město, Brno, Tuřany, Tuřanské náměstí, 77, 13, Tuřanské náměstí 77/13, Tuřany, 62000 Brno |
|
MILOŠ DOSTÁL
|
Neaktivní
od 28.01.2013
|
jednatel |
12.09.2007 |
Adresa: |
79848, 10577564, Prostějov, Protivanov, Protivanov, U Školky, 332, U Školky 332, 79848 Protivanov |
|
Bc. Jaroslav Smažil
|
Neaktivní
od 12.09.2007
|
jednatel |
15.08.2007 |
Adresa: |
78313, 16273907, Štěpánov, Sídliště, 554 |
|
Bc. Jaroslav Smažil
|
Neaktivní
od 12.09.2007
|
jednatel |
15.08.2007 |
Adresa: |
78313, 16273907, Olomouc, Štěpánov, Štěpánov, Sídliště, 554, Sídliště 554, 78313 Štěpánov |
|