JANA PROKOPOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
07.12.2022 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853 |
|
JARMILA WALKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
07.12.2022 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853 |
|
MICHAL KAJZAR
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.12.2022 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853 |
|
MICHAL MOROZ
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.12.2022 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853 |
|
JANA PROKOPOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
07.12.2022 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853, Riegrova 853, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
JARMILA WALKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
07.12.2022 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853, Riegrova 853, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
MICHAL KAJZAR
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.12.2022 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853, Riegrova 853, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
MICHAL MOROZ
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.12.2022 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853, Riegrova 853, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
MICHAL MOROZ
|
Neaktivní
od 07.12.2022
|
člen výboru |
09.11.2018 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853 |
|
MICHAL MOROZ
|
Neaktivní
od 07.12.2022
|
člen výboru |
09.11.2018 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853, Riegrova 853, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
JANA PROKOPOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2022
|
předseda výboru |
22.10.2018 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853 |
|
JANA PROKOPOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2022
|
předseda výboru |
22.10.2018 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853, Riegrova 853, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
JARMILA WALKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2022
|
místopředseda výboru |
21.05.2015 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853 |
|
MICHAL KAJZAR
|
Neaktivní
od 07.12.2022
|
člen výboru |
21.05.2015 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853 |
|
JANA VAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2018
|
předseda výboru |
21.05.2015 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853 |
|
Lenka Čerňanská
|
Neaktivní
od 09.11.2018
|
člen výboru |
21.05.2015 |
Adresa: |
73801, 20572255, Frýdek-Místek, Místek, J. Jabůrkové, 382 |
|
JANA VAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2018
|
předseda výboru |
21.05.2015 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853, Riegrova 853, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Lenka Čerňanská
|
Neaktivní
od 09.11.2018
|
člen výboru |
21.05.2015 |
Adresa: |
73801, 20572255, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, J. Jabůrkové, 382, J. Jabůrkové 382, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
MICHAL KAJZAR
|
Neaktivní
od 07.12.2022
|
člen výboru |
21.05.2015 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853, Riegrova 853, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
JARMILA WALKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2022
|
místopředseda výboru |
21.05.2015 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853, Riegrova 853, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
MOJMÍR BUDÍN
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
člen výboru |
24.07.2014 |
Adresa: |
73801, 20575289, Frýdek-Místek, Místek, Jaroslava Lohrera, 685 |
|
MOJMÍR BUDÍN
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
člen výboru |
24.07.2014 |
Adresa: |
73801, 20575289, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Jaroslava Lohrera, 685, Jaroslava Lohrera 685, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
MOJMÍR BUDÍN
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
člen výboru |
25.01.2014 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853 |
|
JANA VAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
předseda výboru |
25.01.2014 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853 |
|
RADOMÍR JEŽ
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
místopředseda výboru |
25.01.2014 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853 |
|
JARMILA WALKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
člen výboru |
25.01.2014 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853 |
|
MOJMÍR BUDÍN
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
člen výboru |
25.01.2014 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853, Riegrova 853, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
JARMILA WALKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
člen výboru |
25.01.2014 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853, Riegrova 853, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
RADOMÍR JEŽ
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
místopředseda výboru |
25.01.2014 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853, Riegrova 853, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
JANA VAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2015
|
předseda výboru |
25.01.2014 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853, Riegrova 853, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Jana Heřmánková
|
Neaktivní
od 25.01.2014
|
předseda výboru |
20.12.2007 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Riegrova, 853 |
|
Radomír Jež
|
Neaktivní
od 25.01.2014
|
místopředseda výboru |
20.12.2007 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Riegrova, 853 |
|
Mojmír Budín
|
Neaktivní
od 25.01.2014
|
člen výboru |
20.12.2007 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Riegrova, 853 |
|
Jarmila Walková
|
Neaktivní
od 25.01.2014
|
člen výboru |
20.12.2007 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Riegrova, 853 |
|
Jana Heřmánková
|
Neaktivní
od 25.01.2014
|
předseda výboru |
20.12.2007 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853, Riegrova 853, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
RADOMÍR JEŽ
|
Neaktivní
od 25.01.2014
|
místopředseda výboru |
20.12.2007 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853, Riegrova 853, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
JARMILA WALKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2014
|
člen výboru |
20.12.2007 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853, Riegrova 853, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
MOJMÍR BUDÍN
|
Neaktivní
od 25.01.2014
|
člen výboru |
20.12.2007 |
Adresa: |
73801, 20576978, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Riegrova, 853, Riegrova 853, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|