KATEŘINA WEISS
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.03.2020 |
Adresa: |
70200, 3198880, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní, 2958, 41 |
|
KATEŘINA WEISS
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.03.2020 |
Adresa: |
70200, 3198880, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní, 2958, 41, Hornopolní 2958/41, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
SILVIE ŠEBESTOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
22.09.2016 |
Adresa: |
25231, 6589456, Praha-západ, Všenory, Všenory, Na Návsi, 35 |
|
SILVIE ŠEBESTOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
22.09.2016 |
Adresa: |
25231, 6589456, Praha-západ, Všenory, Všenory, Na Návsi, 35, Na Návsi 35, 25231 Všenory |
|
ĽUBOMÍRA VOZÁROVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.09.2016 |
Adresa: |
70030, 3269191, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Pavlovova, 1628, 71 |
|
ĽUBOMÍRA VOZÁROVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.09.2016 |
Adresa: |
70030, 3269191, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Pavlovova, 1628, 71, Pavlovova 1628/71, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
KATEŘINA ŠKAPOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2020
|
předseda představenstva |
17.10.2018 |
Adresa: |
70200, 3198880, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní, 2958, 41 |
|
KATEŘINA ŠKAPOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2020
|
předseda představenstva |
17.10.2018 |
Adresa: |
70200, 3198880, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní, 2958, 41, Hornopolní 2958/41, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
SILVIE ŠEBESTOVÁ
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
člen představenstva |
03.08.2016 |
Adresa: |
70030, 3276091, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Volgogradská, 2399, 122 |
|
SILVIE ŠEBESTOVÁ
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
člen představenstva |
03.08.2016 |
Adresa: |
70030, 3276091, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Volgogradská, 2399, 122, Volgogradská 2399/122, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
SILVIE OUTRATOVÁ PETROVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2016
|
člen představenstva |
12.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3276091, Ostrava, Zábřeh, Volgogradská, 2399, 122 |
|
ĽUBOMÍRA VOZÁROVÁ
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
člen představenstva |
12.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3245128, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 791, 3 |
|
SILVIE OUTRATOVÁ PETROVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2016
|
člen představenstva |
12.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3276091, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Volgogradská, 2399, 122, Volgogradská 2399/122, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
ĽUBOMÍRA VOZÁROVÁ
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
člen představenstva |
12.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3245128, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Horní, 791, 3, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
KATEŘINA ŠKAPOVÁ
|
Neaktivní
od 17.10.2018
|
předseda představenstva |
24.07.2014 |
Adresa: |
70200, 3193748, Ostrava, Moravská Ostrava, E. F. Buriana, 2378, 4 |
|
KATEŘINA ŠKAPOVÁ
|
Neaktivní
od 17.10.2018
|
předseda představenstva |
24.07.2014 |
Adresa: |
70200, 3193748, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, E. F. Buriana, 2378, 4, E. F. Buriana 2378/4, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Kateřina Škapová
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
předseda představenstva |
04.12.2007 |
Adresa: |
70200, 3193501, Ostrava, Moravská Ostrava, Slavíčkova, 2345/19 |
|
Silvie Petrová - Outratová
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen představenstva |
04.12.2007 |
Adresa: |
70030, 3276091, Ostrava, Zábřeh, Volgogradská, 2399/122 |
|
Lubomíra Vozárová
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen představenstva |
04.12.2007 |
Adresa: |
70030, 3256243, Ostrava, Výškovice, Hýlova, 368/1 |
|
Kateřina Škapová
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
předseda představenstva |
04.12.2007 |
Adresa: |
70200, 3193501, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Slavíčkova, 2345, 19, Slavíčkova 2345/19, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Silvie Petrová - Outratová
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen představenstva |
04.12.2007 |
Adresa: |
70030, 3276091, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Volgogradská, 2399, 122, Volgogradská 2399/122, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Lubomíra Vozárová
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen představenstva |
04.12.2007 |
Adresa: |
70030, 3256243, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Hýlova, 368, 1, Hýlova 368/1, Výškovice, 70030 Ostrava |
|