Equity Hedge Fund Ltd.
|
Neaktivní
od 17.11.2021
|
člen představenstva |
02.06.2017 |
Adresa: |
1075 Nicosia, Avlonos 1, Maria Building 5th floor |
|
Equity Hedge Fund Ltd.
|
Neaktivní
od 17.11.2021
|
člen představenstva |
02.06.2017 |
Adresa: |
1075 Nicosia, Avlonos 1, Maria Building 5th floor, Avlonos 1, Maria Building 5th floor, 1075 Nicosia, Kypr |
|
MILAN KOŠTŮR
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
člen představenstva |
03.11.2013 |
Adresa: |
70200, 3193268, Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká, 2315, 9 |
|
MILAN KOŠTŮR
|
Neaktivní
od 02.06.2017
|
člen představenstva |
03.11.2013 |
Adresa: |
70200, 3193268, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká, 2315, 9, Zámecká 2315/9, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
MILAN KOŠTŮR
|
Neaktivní
od 03.11.2013
|
člen představenstva |
17.06.2013 |
Adresa: |
70200, 3194841, Ostrava, Moravská Ostrava, Bachmačská, 2541, 27 |
|
MILAN KOŠTŮR
|
Neaktivní
od 03.11.2013
|
člen představenstva |
17.06.2013 |
Adresa: |
70200, 3194841, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Bachmačská, 2541, 27, Bachmačská 2541/27, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
PETR NĚMEC
|
Neaktivní
od 17.06.2013
|
člen představenstva |
22.10.2012 |
Adresa: |
74601, 4522613, Opava, Předměstí, U Hliníku, 2185, 3 |
|
PETR NĚMEC
|
Neaktivní
od 17.06.2013
|
člen představenstva |
22.10.2012 |
Adresa: |
74601, 4522613, Opava, Opava, Předměstí, U Hliníku, 2185, 3, U Hliníku 2185/3, Předměstí, 74601 Opava |
|
Pavel Syrovátka
|
Neaktivní
od 22.10.2012
|
člen představenstva |
11.12.2007 |
Adresa: |
70800, 3296253, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1289/9 |
|
Pavel Syrovátka
|
Neaktivní
od 22.10.2012
|
člen představenstva |
11.12.2007 |
Adresa: |
70800, 3296253, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1289, 9, Karla Pokorného 1289/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|